Place | Statut | Poule | Nom | ddn | Sexe | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 nov. 2023 - 26 nov. 2023 | Challenge Mondial | Grenoble | ||||||||
1 | N | BEZRODNOV Alexander | 2007 | M | USA | |||
2 | N | RAMI ROZPIDE Rayan | 2007 | M | ESP | |||
3 | N | IMBERT Etienne | 2007 | M | FRA | CE Gaumais (BEL) | ||
3 | N | LUMINEAU Tristan | 2007 | M | GBR | |||
12 nov. 2022 - 13 nov. 2022 | Challenge Mondial | Grenoble | ||||||||
1 | N | LONCAR Luka | 2006 | M | USA | |||
2 | N | SIMEONE Alessandro | 2006 | M | ITA | |||
3 | N | BENETTI Dario | 2007 | M | ITA | |||
3 | N | DUCHENE Noam | 2007 | M | FRA | CEFL Florimont (SUI) | ||
20 nov. 2021 - 21 nov. 2021 | Challenge Mondial | Grenoble | ||||||||
1 | N | PIETROBELLI Giacomo Patrick | 2005 | M | IRL | |||
2 | N | GALASSI Matteo | 2005 | M | ITA | |||
3 | N | BROOKE Alec | 2005 | M | GBR | |||
3 | N | WINGERTER Nolan | 2005 | M | FRA | ANNONAY CE (FRA) | ||
16 nov. 2019 - 17 nov. 2019 | Challenge Mondial | Grenoble | ||||||||
1 | N | BROCHARD Théo | 2003 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
2 | N | KAZMIN Mikhail | 2003 | M | RUS | |||
3 | N | VINEIS Sven | 2003 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
3 | N | ZHUKOV Semen | 2003 | M | RUS | |||
3 nov. 2018 - 4 nov. 2018 | Challenge Mondial | Grenoble | ||||||||
1 | N | HAURI Ian | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
2 | N | VINEIS Sven | 2003 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
3 | N | FOULSHAM Jacob | 2002 | M | GBR | |||
3 | N | FUCHS Julian | 2002 | M | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | ||
9 déc. 2017 - 10 déc. 2017 | Challenge Mondial | Grenoble | ||||||||
1 | DI VEROLI Davide | 2001 | M | ITA | [i] G. VERNE SCHERMA (ITA) | |||
2 | MENCARELLI Simone | 2003 | M | ITA | [i] TOISE (ITA) | |||
3 | ARMALEO Filippo | 2002 | M | ITA | [i] C. Pompilio Genova (ITA) | |||
3 | GABRIOLO Alessandro | 2001 | M | ITA | [i] TOISE (ITA) | |||
26 nov. 2016 - 27 nov. 2016 | Cadet Circuit | Grenoble | ||||||||
1 | PISKOVATSKOV Jonathan | 2000 | M | USA | ||||
2 | LEONE Francesco | 2000 | M | ITA | [i] CUS Pavia Scherma (ITA) | |||
3 | DI VEROLI Davide | 2001 | M | ITA | [i] G. VERNE SCHERMA (ITA) | |||
3 | TEMIRYAEV Alan | 2001 | M | USA |