ranking | status | erä | name | yob | sukupuoli | Maa | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 - 12.11.2023 | Danske Mesterskaber | Kalundborg | ||||||||
1 | N | DU PLESSIS DE RICHELIEU Jakob | 2005 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | FRIIS MADSEN Benjamin | 2005 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | ||
3 | N | OXHOLM WAGNER Alec | 2005 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | PEDERSEN Adrian | 2008 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
12.11.2022 - 13.11.2022 | Danske Mesterskaber | Kalundborg | ||||||||
1 | N | DU PLESSIS DE RICHELIEU Jakob | 2005 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | ODGAARD-JENSEN Johan | 2006 | M | DEN | Rudersdal FK (DEN) | ||
3 | N | BÆKMAND Nicky | 2004 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | CHRISTENSEN Valdemar Ditlev | 2003 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | ||
30.10.2021 - 31.10.2021 | Danske Mesterskaber | Kalundborg | ||||||||
1 | N | QVISTGAARD Simon | 2004 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | BRANDES Magnus | 2004 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | CHRISTENSEN Valdemar Ditlev | 2003 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | ||
3 | N | DIEMER Alfred | 2003 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
12.9.2020 - 13.9.2020 | Danske Mesterskaber | Kalundborg | ||||||||
1 | N | JENSEN August Lindström | 2001 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | OXHOLM WAGNER Alec | 2005 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | BERNSEN Christoffer Leth | 2000 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | LE QUANG HUY Phileas Rubaek | 2000 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
12.1.2019 - 13.1.2019 | Danske Mesterskaberne | Kalundborg | ||||||||
1 | N | PERSSON Casper Nils | 1999 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | JENSEN August Lindström | 2001 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | BERNSEN Christoffer Leth | 2000 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | LE QUANG HUY Phileas Rubaek | 2000 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
13.1.2018 - 14.1.2018 | Danske Mesterskaberne juniorer | Kalundborg | ||||||||
1 | JENSEN August Lindström | 2001 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
2 | LE QUANG HUY Phileas Rubaek | 2000 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | |||
3 | BERNSEN Christoffer Leth | 2000 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
3 | JEPPESEN Tobias | 2001 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
14.1.2017 - 15.1.2017 | Danske Mesterskaberne juniorer | Kalundborg | ||||||||
1 | KONGSTAD Conrad Seibæk | 1997 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
2 | LINNEMANN Christian Schack | 1997 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
3 | KNUDSEN Kenneth | 1997 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | |||
3 | OLSEN Johannes Kristian | 1997 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
2.1.2016 - 3.1.2016 | Danske Mesterskaberne juniorer | Kalundborg | ||||||||
1 | BERG Mads Peter | 1998 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
2 | KNUDSEN Kenneth | 1997 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | |||
3 | BREMS Alexander | 1997 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
3 | LINNEMANN Christian Schack | 1997 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
17.1.2015 - 18.1.2015 | Danske Mesterskaberne juniorer | Rudersdal | ||||||||
1 | N | LINNEMANN Christian Schack | 1997 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | AL AWSSI Hanibal | 1996 | M | DEN | |||
3 | N | BREMS Alexander | 1997 | M | DEN | |||
3 | N | KNUDSEN Kenneth | 1997 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | ||
24.5.2014 - 25.5.2014 | Danske Mesterskaberne juniorer | Kalundborg | ||||||||
1 | N | RAHBEK Alexander Christian | 1995 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | KNUDSEN Kenneth | 1997 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | ||
3 | N | JAUERNIK Christian | 1994 | M | DEN | |||
3 | N | LINNEMANN Christian Schack | 1997 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
4.5.2013 - 5.5.2013 | Danske Mesterskaberne juniorer | Kalundborg | ||||||||
1 | N | ROBL Troels Christian | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | JAUERNIK Christian | 1994 | M | DEN | |||
3 | N | CANING Klaus Albert | 1993 | M | DEN | |||
3 | N | EGELUND Alexander S. | 1993 | M | DEN | |||
12.5.2012 - 13.5.2012 | Danske Mesterskaberne | Kalundborg | ||||||||
1 | N | VON DER OSTEN Frederik | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | EGELUND Alexander S. | 1993 | M | DEN | |||
3 | N | JAUERNIK Christian | 1994 | M | DEN | |||
3 | N | WIEGELL Mathias | 1992 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) |