ranking | status | erä | name | yob | sukupuoli | Maa | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.1.2024 - 28.1.2024 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | JURAVLE Luca | 2007 | M | ROU | CdS Ramon Fonst (ITA) | ||
2 | N | POP Nicolas | 2005 | M | ROU | |||
3 | N | DOGARIU Felix | 2008 | M | ROU | |||
3 | N | NOJEA Razvan | 2005 | M | ROU | CS Satu Mare (ROU) | ||
25.1.2023 - 28.1.2023 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | NOJEA Razvan | 2005 | M | ROU | CS Satu Mare (ROU) | ||
2 | N | STOE Ionut | 2004 | M | ROU | |||
3 | N | DOGARIU Felix | 2008 | M | ROU | |||
3 | N | DRAGHICI Sebastian | 2005 | M | ROU | |||
6.1.2022 - 9.1.2022 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | ROSU Vlad | 2003 | M | ROU | ACS Balestra BUCURESTI (ROU) | ||
2 | N | NOJEA Razvan | 2005 | M | ROU | CS Satu Mare (ROU) | ||
3 | N | DRAGHICI Sebastian | 2005 | M | ROU | |||
3 | N | PAVEL Gabriel | 2003 | M | ROU | CSTA Bucuresti (ROU) | ||
10.3.2021 - 13.3.2021 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | SIRB Alexandru | 2001 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
2 | N | ROSU Vlad | 2003 | M | ROU | ACS Balestra BUCURESTI (ROU) | ||
3 | N | PIRVA Alexandru | 2001 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | POP Nicolas | 2005 | M | ROU | |||
4.1.2020 - 8.1.2020 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | ROSU Silviu | 2000 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
2 | N | TANASE Mihai | 2001 | M | MDA | Scoala de Scrima (MDA) | ||
3 | N | PIRVA Alexandru | 2001 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | ROSU Vlad | 2003 | M | ROU | ACS Balestra BUCURESTI (ROU) | ||
13.2.2019 - 14.2.2019 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | ROSU Silviu | 2000 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
2 | N | SIRB Alexandru | 2001 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | PIRVA Alexandru | 2001 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | ROSU Vlad | 2003 | M | ROU | ACS Balestra BUCURESTI (ROU) | ||
9.1.2018 - 10.1.2018 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | ROSU Silviu | 2000 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
2 | N | BODO Benjamin | 1998 | M | ROU | CSU Timisoara (ROU) | ||
3 | N | BARBINTA Mihail | 1998 | M | MDA | Scoala de Scrima (MDA) | ||
3 | N | PIRVA Alexandru | 2001 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
8.1.2017 - 11.1.2017 | Campionatele din România | Izvorani | ||||||||
1 | N | BODO Benjamin | 1998 | M | ROU | CSU Timisoara (ROU) | ||
2 | N | ROSU Silviu | 2000 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | CANDESCU Cristian | 1999 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | PIRVA Alexandru | 2001 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
11.1.2016 - 14.1.2016 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | ROSU Silviu | 2000 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
2 | N | BODO Benjamin | 1998 | M | ROU | CSU Timisoara (ROU) | ||
3 | N | GHEORGHE Victor | 1998 | M | ROU | CSS Ploiesti (ROU) | ||
3 | N | PIRVA Alexandru | 2001 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
18.2.2015 - 21.2.2015 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | PORUSNIUC Vlad | 1996 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
2 | N | GEORGESCU Alexandru | 1996 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | DASCALU Bogdan | 1995 | M | ROU | CSU Cluj (ROU) | ||
3 | N | ROSU Silviu | 2000 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
20.3.2014 - 23.3.2014 | Campionatele din România | Bucharest | ||||||||
1 | N | DASCALU Bogdan | 1995 | M | ROU | CSU Cluj (ROU) | ||
2 | N | PORUSNIUC Vlad | 1996 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | FLUCUS Sebastian | 1996 | M | ROU | |||
3 | N | GEORGESCU Alexandru | 1996 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
12.9.2013 - 15.9.2013 | Campionatele din România | Satu Mare | ||||||||
1 | N | DASCALU Bogdan | 1995 | M | ROU | CSU Cluj (ROU) | ||
2 | N | PORUSNIUC Vlad | 1996 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | GEORGESCU Alexandru | 1996 | M | ROU | CSA Steaua Bucuresti (ROU) | ||
3 | N | GHEORGHE Victor | 1998 | M | ROU | CSS Ploiesti (ROU) |