ranking | status | erä | name | yob | sukupuoli | Maa | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.5.2024 - 26.5.2024 | Campionati Italiani | Genova | ||||||||
1 | N | PICCHI Filippo | 2007 | M | ITA | Fides Livorno (ITA) | ||
2 | N | SIBILLO Massimo | 2007 | M | ITA | Milleculure Napoli (ITA) | ||
3 | N | REALE Leonardo | 2008 | M | ITA | Frascati Scherma (ITA) | ||
3 | N | TRIBUNO Andrea | 2008 | M | ITA | Sala Di Scherma Societa Del Giardino (ITA) | ||
25.5.2023 - 28.5.2023 | Campionati Italiani | Padova | ||||||||
1 | N | REALE Leonardo | 2008 | M | ITA | Frascati Scherma (ITA) | ||
2 | N | PAGANO Francesco | 2006 | M | ITA | Ss Lazio Scherma Ariccia (ITA) | ||
3 | N | CALVIATI Giuseppe | 2006 | M | ITA | SC Napoli (ITA) | ||
3 | N | MURTAS Christian | 2008 | M | ITA | SC Roma (ITA) | ||
26.5.2022 - 29.5.2022 | Campionati Italiani | Catania | ||||||||
1 | N | REALE Edoardo | 2006 | M | ITA | |||
2 | N | STIRPE Daniele | 2006 | M | ITA | |||
3 | N | PAGANO Francesco | 2006 | M | ITA | |||
3 | N | STIGLIANO Marco | 2005 | M | ITA | |||
11.5.2021 - 20.5.2021 | Campionati Italiani | Riccione | ||||||||
1 | N | REALE Edoardo | 2006 | M | ITA | |||
2 | N | SIBILLO Alfredo | 2004 | M | ITA | |||
3 | N | BERTINI Cosimo | 2005 | M | ITA | |||
3 | N | VETTURI Gabriele | 2005 | M | ITA | |||
24.5.2019 - 26.5.2019 | Campionati Italiani | Lecce | ||||||||
1 | N | OTTAVIANI Lorenzo | 2002 | M | ITA | |||
2 | N | NARDELLA Emanuele | 2003 | M | ITA | |||
3 | N | ABATE Marco | 2002 | M | ITA | |||
3 | N | PUCCI Riccardo | 2002 | M | ITA | |||
25.5.2018 - 27.5.2018 | Campionati Italiani | Verona | ||||||||
1 | N | NIGRI Alberto | 2001 | M | ITA | |||
2 | N | OTTAVIANI Lorenzo | 2002 | M | ITA | |||
3 | N | NARDELLA Emanuele | 2003 | M | ITA | |||
3 | N | REA Mattia | 2001 | M | ITA | |||
13.5.2017 - 14.5.2017 | Campionati Italiani | Cagliari | ||||||||
1 | N | FORNASIR Alberto | 2000 | M | ITA | |||
2 | N | ROMA Lorenzo | 2000 | M | ITA | |||
3 | N | CHIGNOLI Giacomo | 2000 | M | ITA | |||
3 | N | FIORETTO Luca | 2000 | M | ITA | |||
13.5.2016 - 15.5.2016 | Campionati Italiani | Acireale | ||||||||
1 | N | NERI Matteo | 1999 | M | ITA | |||
2 | N | STIGLIANO Stefano | 1999 | M | ITA | |||
3 | N | FACCIOLI Tommaso | 1999 | M | ITA | |||
3 | N | SCISCIOLO Fabrizio Maria | 1999 | M | ITA | |||
15.5.2015 - 17.5.2015 | Campionati Italiani | Treviso | ||||||||
1 | N | NERI Matteo | 1999 | M | ITA | |||
2 | N | TRICARICO Flavio Maria | 1998 | M | ITA | |||
3 | N | ARPINO Alberto | 1998 | M | ITA | |||
3 | N | CORRADI Nicola | 1999 | M | ITA | |||
7.2.2014 - 9.2.2014 | Campionati Italiani | Udine | ||||||||
1 | N | CARANTI Gherardo | 1997 | M | ITA | |||
2 | N | MORLINO Saul | 1997 | M | ITA | |||
3 | N | AFFEDE Fabrizio | 1997 | M | ITA | |||
3 | N | CAVALIERE Dario | 1997 | M | ITA | |||
8.2.2013 - 10.2.2013 | Campionati Italiani | Udine | ||||||||
1 | N | CARANTI Gherardo | 1997 | M | ITA | |||
2 | N | CASTELLO Eugenio Castello | 1996 | M | ITA | |||
3 | N | DE ROBBIO Francesco | 1996 | M | CRO | [i] Gemina Scherma (ITA) | ||
3 | N | TOMASELLI Ciro | 1996 | M | ITA | |||
23.2.2012 - 26.2.2012 | Campionati Italiani | Jesolo | ||||||||
1 | N | RINALDI Jacopo | 1995 | M | ITA | [i] ASS.S. O.Puliti Lucca (ITA) | ||
2 | N | DE MEO Nicola | 1995 | M | ITA | |||
3 | N | POSSENTI Nicola | 1996 | M | ITA | [i] SS Lazio Scherma Ariccia (ITA) | ||
3 | N | VALCARENGHI Marco | 1995 | M | ITA | [i] Societa Varesina (ITA) |