ranking | status | erä | name | yob | sukupuoli | Maa | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.1.2024 - 21.1.2024 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | TOTH Bertalan | 2004 | M | HUN | |||
2 | N | PAPP Zsadany | 2006 | M | HUN | |||
3 | N | PÉCH Kornél | 2005 | M | HUN | |||
3 | N | PETRUCZ Mirko | 2004 | M | HUN | BVSC BUDAPEST (HUN) | ||
21.1.2023 - 22.1.2023 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | PÉCH Kornél | 2005 | M | HUN | |||
2 | N | TOTH Patrik | 2004 | M | HUN | BVSC BUDAPEST (HUN) | ||
3 | N | BIRO Huba | 2005 | M | HUN | |||
3 | N | TOTH Bertalan | 2004 | M | HUN | |||
12.2.2022 - 13.2.2022 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | ONDRIK Konrad | 2003 | M | HUN | BVSC BUDAPEST (HUN) | ||
2 | N | HORVATH Gergo | 2002 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
3 | N | KATUS Donát | 2004 | M | HUN | TFSE Budapest (HUN) | ||
3 | N | PETRUCZ Mirko | 2004 | M | HUN | BVSC BUDAPEST (HUN) | ||
6.3.2021 - 7.3.2021 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | RABB Krisztian | 2001 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
2 | N | KAISER Balazs | 2001 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
3 | N | HORVATH Gergo | 2002 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
3 | N | URBAN Tamas | 2001 | M | HUN | BVSC BUDAPEST (HUN) | ||
8.2.2020 - 9.2.2020 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | RABB Krisztian | 2001 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
2 | N | HORVATH Gergo | 2002 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
3 | N | NAGY Kristof | 2001 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
3 | N | NOSEDA Szabolcs | 2001 | M | HUN | DVSZ Szigetszentmiklos (HUN) | ||
26.1.2019 - 27.1.2019 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | GYORGY Lehel | 1999 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
2 | N | URBAN Tamas | 2001 | M | HUN | BVSC BUDAPEST (HUN) | ||
3 | N | KAISER Balazs | 2001 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
3 | N | KOZMANOVICS Gabor | 1999 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
15.12.2017 - 16.12.2017 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | NAGY Martin | 1998 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
2 | N | MILASSIN Mor | 2000 | M | HUN | NTE Nagykanizsa (HUN) | ||
3 | N | FROHLICH Balint | 2001 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
3 | N | KOZMANOVICS Gabor | 1999 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
21.1.2017 - 22.1.2017 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | MORVAI Akos | 1998 | M | HUN | GEAC Gödöllö (HUN) | ||
2 | N | FROHLICH Balint | 2001 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
3 | N | GYORGY Lehel | 1999 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
3 | N | MESZAROS Balazs | 1998 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
6.2.2016 - 7.2.2016 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | KOSSUTH Balint | 1996 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
2 | N | PECH Miklos | 1996 | M | HUN | MTK (HUN) | ||
3 | N | GALGOCZY Tamas | 1997 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
3 | N | MESZAROS Balazs | 1998 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
7.2.2015 - 8.2.2015 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | HABONY Viktor | 1996 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
2 | N | MESZAROS Balazs | 1998 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
3 | N | KOSSUTH Balint | 1996 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
3 | N | VOROS Balint | 1995 | M | HUN | BVSC BUDAPEST (HUN) | ||
8.2.2014 - 9.2.2014 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | SINGER Martin | 1994 | M | HUN | MTK (HUN) | ||
2 | N | KOSSUTH Balint | 1996 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
3 | N | PECH Miklos | 1996 | M | HUN | MTK (HUN) | ||
3 | N | SZABO Toni | 1994 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | ||
2.2.2013 - 3.2.2013 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | CSABA Marton Bence | 1993 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
2 | N | KOSSUTH Balint | 1996 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | ||
3 | N | HABONY Viktor | 1996 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
3 | N | PECH Miklos | 1996 | M | HUN | MTK (HUN) | ||
4.2.2012 - 5.2.2012 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | RAVASZ Etele | 1992 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
2 | N | SZATMARI Andras | 1993 | M | HUN | MTK (HUN) | ||
3 | N | SZABO Bence | 1992 | M | HUN | TV Ratingen (GER) | ||
3 | N | SZABO Toni | 1994 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | ||
12.3.2011 - 13.3.2011 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | RAVASZ Etele | 1992 | M | HUN | VASAS Budapest (HUN) | ||
2 | N | SZABO Toni | 1994 | M | HUN | BHSE BUDAPEST (HUN) | ||
3 | N | CZAJDER Gabor | 1992 | M | HUN | Karpati (HUN) | ||
3 | N | VALKAI Ferenc | 1992 | M | HUN | GEAC Gödöllö (HUN) |