ranking | status | erä | name | yob | sukupuoli | Maa | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10.2019 - 6.10.2019 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | NABATIFAR Afshin Alexander | 2008 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | ANDERSSON WREIBO Elliot | 2008 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | ||
3 | N | LACKO Mate | 2009 | M | HUN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | VASSILJEV Maksim | 2009 | M | EST | |||
26.5.2018 - 27.5.2018 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | DAKIN Ethan | 2007 | M | GBR | Sheffield Buccaneers Fencing Club (GBR) | |||
2 | VAABEN Frode | 2007 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
3 | FU GIUGNO Raffaele Salvatore Qikuan | 2007 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | |||
3 | KASÅ Hannes | 2006 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
27.5.2017 - 28.5.2017 | Trekanten International - Nordic Championships | Kobenhavn | ||||||||
1 | COOK Jaimie | 2005 | M | GBR | Salle Holyrood (GBR) | |||
2 | HÖJER Moltas | 2005 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | |||
3 | GRAF August | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
3 | KVERNES Isak | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
7.5.2016 - 8.5.2016 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | HORN NIELSEN Christopher | 2004 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
2 | DUBOIS DUROSINI Marcello | 2004 | M | FRA | PARIS CEP (FRA) | |||
3 | COUTEUX Cesar | 2004 | M | FRA | VINCENNES CE (FRA) | |||
3 | TAKLE Douglas | 2004 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | |||
9.5.2015 - 10.5.2015 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | HORN NIELSEN Christopher | 2004 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | WILMONT JEINER Ruben | 2003 | M | DEN | |||
3 | N | CEDERGREN Axel | 2003 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | GJALDBÆK Mikkel | 2004 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
10.5.2014 - 11.5.2014 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | DROZDOV Aleksandr | 2002 | M | RUS | Spartak St. Petersburg (RUS) | ||
2 | N | OSIPOV Dmitrii | 2003 | M | AIN | |||
3 | N | GENIESER George | 2004 | M | GBR | Sussex House Fencing Club (GBR) | ||
3 | N | WILMONT JEINER Ruben | 2003 | M | DEN | |||
23.3.2013 - 24.3.2013 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | WINTERBERG-POULSEN Jonas | 2001 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | PRAUS Markus | 2001 | M | GER | SC Berlin (GER) | ||
3 | N | TITOV Andrey | 2002 | M | RUS | |||
3 | N | WESTESSON Malte | 2001 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
24.3.2012 - 25.3.2012 | Trekanten International - Nordic Championships | København | ||||||||
1 | N | WINTERBERG-POULSEN Jonas | 2001 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | RYKIND-BLARKE Christoffer | 2000 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | VALEUR Maxim | 2000 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | WILMONT JEINER Benjamin | 2000 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
26.3.2011 - 27.3.2011 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | LANDORPH Sophus | 1999 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | KIMFORS Simon | 1999 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | RYKIND-BLARKE Christoffer | 2000 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
3 | N | VALEUR Maxim | 2000 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
27.3.2010 - 28.3.2010 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | DANCKWARDT Mathias | 1998 | M | DEN | |||
2 | N | MILA Thibaud | 1998 | M | FRA | AVIGNON AE (FRA) | ||
3 | N | BRINKMAN Jan-Douwe | 1998 | M | NED | [i] s.v. Pegasus Escrime (NED) | ||
3 | N | POZZI Stefano | 1999 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||
29.3.2008 - 30.3.2008 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | KONGSTAD Conrad Seibæk | 1997 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | WEINER Björn Erik | 1996 | M | GER | TB Burgsteinfurt (GER) | ||
3 | N | BERG Thomas | 1992 | M | SWE | |||
3 | N | BIREN Bora Ismail | 1996 | M | TUR | Istanbul Hasal (TUR) |