ranking | status | erä | name | yob | sukupuoli | Maa | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5.2019 - 12.5.2019 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | N | POŽARIĆ Petar | 1987 | M | CRO | MK Spada (CRO) | ||
28.4.2018 - 29.4.2018 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | LAUSCH Christian | 1988 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
2 | KÜHNEL Sven | 1987 | M | GER | ASC Wien (AUT) | |||
3 | POŽARIĆ Petar | 1987 | M | CRO | MK Spada (CRO) | |||
6.5.2017 - 7.5.2017 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | HEBESBERGER Marco | 1984 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | |||
2 | KÜHNEL Sven | 1987 | M | GER | ASC Wien (AUT) | |||
30.4.2016 - 1.5.2016 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | PINEIRO LOPEZ Pablo | 1983 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | |||
2.5.2015 - 3.5.2015 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | PINEIRO LOPEZ Pablo | 1983 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | |||
3.5.2014 - 4.5.2014 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | PIQUET-GAUTHIER Jean Brice | 1981 | M | FRA | ||||
4.5.2013 - 5.5.2013 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | N | KARNER Rolf | 1990 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
2 | N | HAHNL Peter Paul | 1977 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
3 | N | WIELANDNER Peter Oliver | 1974 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
16.9.2012 - 16.9.2012 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | GÄRTNER Lukas | 1981 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
5.11.2011 - 6.11.2011 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | GASPARIN Gerald | 1978 | M | AUT | FC Villach (AUT) | |||
2 | GÄRTNER Lukas | 1981 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
3 | TANZMEISTER Thomas | 1981 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
6.11.2010 - 7.11.2010 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | GASPARIN Gerald | 1978 | M | AUT | FC Villach (AUT) | |||
21.3.2009 - 22.3.2009 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Villach | ||||||||
1 | MAY Arnulf | 1977 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
2 | STÖCKL Johannes | 1973 | M | AUT | FC Villach (AUT) | |||
27.3.2004 - 28.3.2004 | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | COSTANZO Bernardo | 1965 | M | AUT | FK Vöcklabruck (AUT) | |||
2 | WAGNER Bernhard | 1966 | M | AUT | FK Vöcklabruck (AUT) | |||
12.7.2003 - 13.7.2003 | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | COSTANZO Bernardo | 1965 | M | AUT | FK Vöcklabruck (AUT) | |||
2 | SPRENGER Christoph | 1968 | M | AUT | FK Vöcklabruck (AUT) | |||
3 | WAGNER Bernhard | 1966 | M | AUT | FK Vöcklabruck (AUT) |