ranking | status | erä | name | yob | sukupuoli | Maa | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.4.2025 - 14.4.2025 | Kravina | Graz | ||||||||
1 | N | WECHT-STEININGER Arthur | 2007 | M | AUT | SU Wien 9 (AUT) | ||
2 | N | HAGER Ingmar | 2008 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | EHRLICH-ADAM Nicolas | 2007 | M | AUT | SU Wien 9 (AUT) | ||
3 | N | RAZPOTNIK SIMENC Azbe | 2008 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
15.4.2023 - 16.4.2023 | Kravina | Wien | ||||||||
1 | N | BERKES David | 2006 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
2 | N | HOCEVAR Miha | 2007 | M | SLO | |||
3 | N | JEREB Maks | 2006 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | WECHT-STEININGER Arthur | 2007 | M | AUT | |||
23.2.2022 - 24.2.2022 | Kravina | Wien | ||||||||
1 | N | JEREB Maks | 2006 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
2 | N | LAZAR Alexander | 2005 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
3 | N | PLANCKH Mathias | 2005 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | SKRABITZ Tim | 2006 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | ||
23.2.2019 - 24.2.2019 | Kravina | Wien | ||||||||
1 | N | KÄFERBÖCK Jakob | 2004 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
2 | N | MANDZHIEV Aldar | 2002 | M | AUT | UW Wien (AUT) | ||
3 | N | CHIARI Lukas | 2003 | M | AUT | Wiener SC (AUT) | ||
3 | N | MEIXNER Philip | 2003 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
24.2.2018 - 25.2.2018 | Kravina | Wien | ||||||||
1 | ŽORŽ ZAVIRŠEK Tei | 2001 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | |||
2 | KÄFERBÖCK Jakob | 2004 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
3 | MEIXNER Philip | 2003 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
3 | MÜLLER Vinzenz | 2004 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) |