ranking | status | erä | name | yob | sukupuoli | Maa | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.7.2024 - 14.7.2024 | Campeonato Sul-Americano Infantil e Veterano | Curitiba | ||||||||
1 | N | COVANI Carlos Enrique | 1967 | M | ARG | |||
2 | N | CORNEJO Pablo | 1965 | M | CHI | |||
3 | A | BALBOA Rolando | 1970 | M | BOL | |||
3 | N | LARA Jorge | 1972 | M | CHI | |||
7.11.2023 - 11.11.2023 | Campeonato Sul-Americano Infantil e Veterano | Lima | ||||||||
1 | N | COVANI Carlos Enrique | 1967 | M | ARG | |||
2 | N | LARA Jorge | 1972 | M | CHI | |||
3 | N | BALBOA Rolando | 1970 | M | BOL | |||
3 | N | CORNEJO Pablo | 1965 | M | CHI | |||
15.11.2022 - 19.11.2022 | Campeonato Sul-Americano Infantil e Veterano | Curitiba | ||||||||
1 | N | COVANI Carlos Enrique | 1967 | M | ARG | |||
2 | N | GUARNERA Giacomo | 1962 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
3 | N | BALBOA Rolando | 1970 | M | BOL | |||
3 | N | RIVERO Rafael | 1964 | M | URU | |||
19.6.2019 - 22.6.2019 | Campeonato Sul-Americano Infantil e Veterano | Sao Paulo | ||||||||
1 | N | LAZZARINI Roberto | 1961 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
2 | N | GUARNERA Giacomo | 1962 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
3 | N | COVANI Carlos Enrique | 1967 | M | ARG | |||
3 | N | YAMASHITA Koiti | 1969 | M | BRA | SSJE Sao Jorge (BRA) | ||
17.8.2017 - 20.8.2017 | Campeonato Sul-Americano Infantil e Veterano | Curitiba | ||||||||
1 | LAZZARINI Roberto | 1961 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | |||
2 | CAMARGO Marco | 1967 | M | BRA | AMK Mestre Kato (BRA) | |||
3 | COLINO Guillermo Mariano | 1966 | M | ARG | ||||
3 | ZANELLA Carlos | 1967 | M | BRA | AMK Mestre Kato (BRA) | |||
16.6.2016 - 19.6.2016 | Campeonato Sul-Americano Infantil e Veterano | Sao Paulo | ||||||||
1 | LUPIZ Fernando | 1953 | M | ARG | ||||
2 | GUARNERA Giacomo | 1962 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | |||
3 | MELLO Fernando | 1959 | M | BRA | SOGIPA Porto Alegre (BRA) | |||
23.5.2010 - 29.5.2010 | Campeonato Sul-Americano Infantil e Veterano | Rio de Janeiro | ||||||||
1 | N | LAZZARINI Roberto | 1961 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
2 | N | MACHADO Ricardo | 1960 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
3 | N | AGUIRRE Ricardo | 1900 | M | URU | |||
3 | N | CARRASCO Marco | 1968 | M | CHI |