ranking | status | erä | name | yob | sukupuoli | Maa | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2023 - 18.11.2023 | Campeonato Brasileiro Infantil | São Paulo | ||||||||
1 | N | KADUNC Theo | 2013 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
2 | N | FERRAZZI João Pedro | 2013 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
3 | N | DEFENDI Gabriel | 2012 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | ||
3 | N | FONSECA Antonio | 2014 | M | BRA | CMSP Sao Paulo (BRA) | ||
3.11.2022 - 5.11.2022 | Campeonato Brasileiro Infantil | Curitiba | ||||||||
1 | N | TEIXEIRA Antonio | 2011 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
2 | N | VENTURA Carlos Eduardo | 2011 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
3 | N | CAMPOS Fernando | 2011 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | ||
3 | N | FERRAZZI João Pedro | 2013 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
4.11.2021 - 7.11.2021 | Campeonato Brasileiro Infantil | Curitiba | ||||||||
1 | N | TOMINO Leonardo | 2010 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | ||
2 | N | SILVA Walison | 2010 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | ||
3 | N | REICHOW Felipe | 2010 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
3 | N | SANTOS José | 2010 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | ||
11.10.2019 - 13.10.2019 | Campeonato Brasileiro Infantil | Curitiba | ||||||||
1 | N | FOSCHINI Luiz | 2008 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
2 | N | BUENO Gustavo | 2008 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
3 | N | MALUF Guilherme | 2008 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
3 | N | TOMINO Leonardo | 2010 | M | BRA | SSJE Sao Jorge (BRA) | ||
16.3.2018 - 18.3.2018 | Campeonato Brasileiro infantil | Curitiba | ||||||||
1 | NOGUEIRA Pedro | 2007 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | |||
2 | LOBO Guilherme | 2007 | M | BRA | SSJE Sao Jorge (BRA) | |||
3 | FOSCHINI Luiz | 2008 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | |||
3 | HOMSI Bernardo | 2007 | M | BRA | BTC Barroca (BRA) | |||
15.9.2017 - 17.9.2017 | Campeonato Brasileiro infantil | Belo Horizonte | ||||||||
1 | CHOLFE Theo | 2006 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | |||
2 | ALONSO Vinicius | 2006 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | |||
3 | MURRAY Pedro | 2006 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | |||
3 | NOGUEIRA Pedro | 2007 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | |||
21.10.2016 - 23.10.2016 | Campeonato Brasileiro | Sao Paulo | ||||||||
1 | MURA Andre | 2005 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | |||
2 | MURRAY Pedro | 2006 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | |||
3 | FUMAGALLI Giorgio | 2005 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | |||
3 | RAMOS Rafael | 2005 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | |||
23.10.2015 - 25.10.2015 | Campeonato Brasileiro | Sao Paulo | ||||||||
1 | MION Lorenzo | 2004 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | |||
2 | TOMINO Rafael | 2004 | M | BRA | CMSP Sao Paulo (BRA) | |||
3 | DUARTE Leonardo | 2005 | M | BRA | SSJE Sao Jorge (BRA) | |||
3 | HOFMEISTER Andre | 2004 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | |||
23.10.2014 - 25.10.2014 | Campeonato Brasileiro | Curitiba | ||||||||
1 | N | FRANCA Giovanni | 2003 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
2 | N | PACHECO Ricardo | 2003 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | ||
3 | N | FONSECA Lucas | 2003 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
3 | N | MION Lorenzo | 2004 | M | BRA | ECP Pinheiros (BRA) | ||
6.9.2013 - 8.9.2013 | Campeonato Brasileiro | Sao Paulo | ||||||||
1 | N | MURRAY Guilherme | 2002 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | ||
2 | N | FRANCA Giovanni | 2003 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
3 | N | FONSECA Lucas | 2003 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
3 | N | PACHECO Ricardo | 2003 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | ||
7.9.2012 - 9.9.2012 | Campeonato Brasileiro | Sao Paulo | ||||||||
1 | N | SACCHI Francesco | 2001 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | ||
2 | N | MURRAY Guilherme | 2002 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | ||
3 | N | BRECHERET Pedro | 2002 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | ||
3 | N | FRANCA Giovanni | 2003 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
4.9.2010 - 6.9.2010 | Campeonato Brasileiro | Curitiba | ||||||||
1 | N | DE NIGRIS Giovanni | 1999 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) | ||
2 | N | DE MOURA Dartagnan | 1998 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
3 | N | MENALDA Henrique | 2000 | M | BRA | GNU Nautico Uniao (BRA) | ||
3 | N | SACCHI Francesco | 2001 | M | BRA | CAP Paulistano (BRA) |