ranking | status | erä | name | yob | sukupuoli | Maa | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.2023 - 2.4.2023 | 5 Prova Master Busto Arsizio | Busto Arsizio | ||||||||
1 | N | FEIRA CHIOS Alberto | 1959 | M | ITA | Fides Livorno (ITA) | ||
2 | N | BUSI Paolo | 1959 | M | ITA | Officina Della Scherma (ITA) | ||
3 | N | POSTORINO Alessandro | 1963 | M | ITA | Fides Livorno (ITA) | ||
3 | N | TALLARICO Vincenzo | 1963 | M | ITA | Petrarca Scherma (ITA) | ||
19.1.2019 - 20.1.2019 | CNV Bologna | Bologna | ||||||||
1 | N | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | |||
2 | N | FEIRA CHIOS Alberto | 1959 | M | ITA | |||
3 | N | BOCCONI Andrea | 1950 | M | ITA | |||
3 | N | LANCELLOTTI Giovanni | 1954 | M | ITA | |||
17.3.2018 - 18.3.2018 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio | ||||||||
1 | N | CARRARA Vittorio | 1957 | M | ITA | |||
2 | N | LANCELLOTTI Giovanni | 1954 | M | ITA | |||
3 | N | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | |||
3 | N | ZANELLATO Achille | 1956 | M | ITA | |||
18.2.2017 - 19.2.2017 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | ANTINORO Enrico | 1955 | M | ITA | |||
2 | N | CARMINA Riccardo | 1948 | M | ITA | |||
3 | N | BOCCONI Andrea | 1950 | M | ITA | |||
3 | N | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | |||
12.3.2016 - 13.3.2016 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | ANTINORO Enrico | 1955 | M | ITA | |||
2 | N | CARMINA Riccardo | 1948 | M | ITA | |||
3 | N | BERARDI Domenico | 1952 | M | ITA | |||
3 | N | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | |||
14.2.2015 - 15.2.2015 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | |||
2 | N | ANTINORO Enrico | 1955 | M | ITA | |||
3 | N | CARMINA Riccardo | 1948 | M | ITA | |||
3 | N | PARISI Pasquale | 1953 | M | ITA | |||
26.10.2013 - 27.10.2013 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | |||
2 | N | FILIPPI Fabrizio | 1946 | M | ITA | |||
3 | N | BOCCONI Andrea | 1950 | M | ITA | |||
3 | N | PARISI Pasquale | 1953 | M | ITA | |||
27.10.2012 - 28.10.2012 | CNV Busto Arsizio | Busto Arsizio Varese | ||||||||
1 | N | FILIPPI Fabrizio | 1946 | M | ITA | |||
2 | N | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | |||
3 | N | BOCCONI Andrea | 1950 | M | ITA | |||
3 | N | PARISI Pasquale | 1953 | M | ITA |