Rango | Estado | Ronda | Nombre | adn | Género | Nación | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 mar. 2024 - 17 mar. 2024 | Campinato Regionale di Veneto | Belluno | ||||||||
1 | N | VINCENZI Alessandro | 2013 | M | ITA | Padova Scherma (ITA) | ||
2 | N | SOLOPANOV Anton | 2013 | M | ITA | Padova Scherma (ITA) | ||
3 | N | GRIGGIO Alvise | 2013 | M | ITA | |||
3 | N | MENEGUZZO Thomas | 2013 | M | ITA | CdS Malo (ITA) | ||
25 mar. 2023 - 26 mar. 2023 | Campinato Regionale di Veneto | Zevio | ||||||||
1 | N | REDOLFI Pietro | 2012 | M | ITA | Cs Trentina Enrico Tettamanti (ITA) | ||
2 | N | DORIO Alessandro | 2012 | M | ITA | Cus Padova (ITA) | ||
3 | N | DA ROS Davide | 2012 | M | ITA | Scherma Vittorio Veneto (ITA) | ||
3 | N | RIZZOLO Ludovico | 2012 | M | ITA | Officina Della Scherma (ITA) | ||
23 abr. 2022 - 24 abr. 2022 | Campinato Regionale di Veneto | Trentino | ||||||||
1 | N | PAVAN Riccardo | 2011 | M | ITA | Officina Della Scherma (ITA) | ||
2 | N | VIOL Elia | 2011 | M | ITA | Scherma Vittorio Veneto (ITA) | ||
3 | N | BRIZZOLARI Tommaso | 2011 | M | ITA | Padova Scherma (ITA) | ||
5 jun. 2021 - 6 jun. 2021 | Campinato Regionale di Veneto | Longarone | ||||||||
1 | N | LORENZON Alessandro | 2010 | M | ITA | Scherma Vittorio Veneto (ITA) | ||
2 | N | SAGNOTTI Filippo | 2010 | M | ITA | |||
3 | N | MENEGHELLO Pietro | 2010 | M | ITA | Cus Padova (ITA) | ||
3 | N | PIN Ismaele | 2010 | M | ITA | Scherma Vittorio Veneto (ITA) | ||
23 feb. 2020 - 23 feb. 2020 | Campinato Regionale di Veneto | Montebelluna | ||||||||
1 | N | NARIUZZI Giovanni | 2009 | M | ITA | Cus Padova (ITA) | ||
2 | N | TALLARICO Tommaso | 2009 | M | ITA | Petrarca Scherma (ITA) | ||
3 | N | COI Luca | 2009 | M | ITA | Officina Della Scherma (ITA) | ||
3 | N | RENIER Emanuele | 2009 | M | ITA | Officina Della Scherma (ITA) | ||
25 abr. 2019 - 25 abr. 2019 | Campinato Regionale di Veneto | Conegliano | ||||||||
1 | N | ZINI Roberto | 2008 | M | ITA | Cs Trentina Enrico Tettamanti (ITA) | ||
2 | N | CARLOTTI Roberto | 2008 | M | ITA | |||
3 | N | MACOLA Aldo | 2008 | M | ITA | |||
3 | N | STEFFAN Lorenzo | 2008 | M | ITA | Padova Scherma (ITA) |