Rango | Estado | Ronda | Nombre | adn | Género | Nación | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 may. 2024 - 2 jun. 2024 | Campionati Italiani Veterani | Verona | ||||||||
1 | N | DI RUSSO Fabio | 1969 | M | ITA | Frascati Scherma (ITA) | ||
2 | N | PERSICHETTI Lorenzo | 1973 | M | ITA | SC Pisa Antonio Di Ciolo (ITA) | ||
3 | N | NICOLI Giovanni | 1972 | M | ITA | Scherma Sebino (ITA) | ||
3 | N | PESCE Filippo | 1972 | M | ITA | Udinese Scherma (ITA) | ||
4 may. 2023 - 7 may. 2023 | Campionati Italiani Veterani | Cagliari | ||||||||
1 | N | PESCE Filippo | 1972 | M | ITA | Udinese Scherma (ITA) | ||
2 | N | NICOLI Giovanni | 1972 | M | ITA | Scherma Sebino (ITA) | ||
3 | N | DI RUSSO Fabio | 1969 | M | ITA | Frascati Scherma (ITA) | ||
3 | N | PULEGA Roberto Andrea Enzo | 1969 | M | ITA | Acc. Scherma Milano (ITA) | ||
9 jun. 2022 - 12 jun. 2022 | Campionati Italiani Veterani | Courmayeur | ||||||||
1 | N | DI RUSSO Fabio | 1969 | M | ITA | |||
2 | N | VANNUCCI Dino | 1967 | M | ITA | |||
3 | N | OSTINO Carlo | 1964 | M | ITA | |||
3 | N | PICCINI Simone | 1969 | M | ITA | |||
24 jun. 2021 - 27 jun. 2021 | Campionati Italiani Veterani | Bressanone | ||||||||
1 | N | DI RUSSO Fabio | 1969 | M | ITA | |||
2 | N | PULEGA Roberto Andrea Enzo | 1969 | M | ITA | |||
3 | N | GAMBITTA Giovanni Francesco | 1965 | M | ITA | |||
3 | N | VANNUCCI Dino | 1967 | M | ITA | |||
1 may. 2019 - 4 may. 2019 | Campionati Italiani Veterani | Casale Montferrato | ||||||||
1 | N | DI RUSSO Fabio | 1969 | M | ITA | |||
2 | N | MIRALDI Fabio | 1962 | M | ITA | |||
3 | N | CAPELLINI Fabrizio | 1961 | M | ITA | |||
3 | N | GIANNINI Daniele | 1964 | M | ITA | |||
1 jun. 2018 - 4 jun. 2018 | Campionati Italiani Veterani | Trieste | ||||||||
1 | N | MIRALDI Fabio | 1962 | M | ITA | |||
2 | N | VANNUCCI Dino | 1967 | M | ITA | |||
3 | N | CAPELLINI Fabrizio | 1961 | M | ITA | |||
3 | N | GIANNINI Daniele | 1964 | M | ITA | |||
2 jun. 2017 - 5 jun. 2017 | Campionati Italiani Veterani | Longarone | ||||||||
1 | N | MIRALDI Fabio | 1962 | M | ITA | |||
2 | N | BOSIO Marco | 1961 | M | ITA | |||
3 | N | DE SANTIS Michele | 1961 | M | ITA | |||
3 | N | VANNUCCI Dino | 1967 | M | ITA | |||
28 may. 2016 - 29 may. 2016 | Campionati Italiani Veterani | Rimini | ||||||||
1 | N | BOSIO Marco | 1961 | M | ITA | |||
2 | N | SIRENA Andrea | 1962 | M | ITA | |||
3 | N | DE SANTIS Michele | 1961 | M | ITA | |||
3 | N | GAMBITTA Giovanni Francesco | 1965 | M | ITA | |||
5 jun. 2015 - 8 jun. 2015 | Campionati Italiani Veterani | Pistoia | ||||||||
1 | N | MIRALDI Fabio | 1962 | M | ITA | |||
2 | N | GIANNINI Daniele | 1964 | M | ITA | |||
3 | N | BOSIO Marco | 1961 | M | ITA | |||
3 | N | CAPELLINI Fabrizio | 1961 | M | ITA | |||
6 jun. 2014 - 10 jun. 2014 | Campionati Italiani Veterani | Pistoia | ||||||||
1 | N | MIRALDI Fabio | 1962 | M | ITA | |||
2 | N | CAPELLINI Fabrizio | 1961 | M | ITA | |||
3 | N | BOSIO Marco | 1961 | M | ITA | |||
3 | N | GIANNINI Daniele | 1964 | M | ITA | |||
7 jun. 2013 - 9 jun. 2013 | Campionati Italiani Veterani | Montecatini Terme | ||||||||
1 | N | MIRALDI Fabio | 1962 | M | ITA | |||
2 | N | CAPELLINI Fabrizio | 1961 | M | ITA | |||
3 | N | BOSIO Marco | 1961 | M | ITA | |||
3 | N | TIBERI Francesco | 1954 | M | ITA | |||
1 jun. 2012 - 3 jun. 2012 | Campionati Italiani Veterani | Montecatini Terme | ||||||||
1 | N | MIRALDI Fabio | 1962 | M | ITA | |||
2 | N | CAPELLINI Fabrizio | 1961 | M | ITA | |||
3 | N | BOSIO Marco | 1961 | M | ITA | |||
3 | N | TIBERI Francesco | 1954 | M | ITA | |||
17 jun. 2011 - 19 jun. 2011 | Campionati Italiani Veterani | Montecatini Terme | ||||||||
1 | N | GALVAN Maurizio | 1954 | M | ITA | |||
2 | N | BOSIO Marco | 1961 | M | ITA | |||
3 | N | FERRARIO Davide | 1956 | M | ITA | |||
3 | N | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | |||
19 jun. 2010 - 20 jun. 2010 | Campionati Italiani Veterani | Verona | ||||||||
1 | N | GALVAN Maurizio | 1954 | M | ITA | |||
2 | N | TIBERI Francesco | 1954 | M | ITA | |||
3 | N | DANZI Gaetano | 1959 | M | ITA | |||
3 | N | DEI Franco | 1955 | M | ITA | |||
20 jun. 2009 - 21 jun. 2009 | Campionati Italiani Veterani | Roma | ||||||||
1 | N | DEI Franco | 1955 | M | ITA | |||
2 | N | TIBERI Francesco | 1954 | M | ITA | |||
3 | N | GALVAN Maurizio | 1954 | M | ITA | |||
3 | N | RAGG Gianluca | 1952 | M | ITA | |||
1 jun. 2008 - 2 jun. 2008 | Campionati Italiani Veterani | Bergamo | ||||||||
1 | N | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | |||
2 | N | FABIANO Leonardo | 1956 | M | ITA | |||
3 | N | ACCORSI Massimo | 1953 | M | ITA | |||
3 | N | GALVAN Maurizio | 1954 | M | ITA |