Rango | Estado | Ronda | Nombre | adn | Género | Nación | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dic. 2023 - 3 dic. 2023 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | RAB Attila | 1961 | M | HUN | |||
2 | N | CSIKOS Attila | 1962 | M | HUN | EVVK (HUN) | ||
3 | N | SZORADY Istvan Odon | 1959 | M | HUN | |||
3 | N | THURANSZKY Istvan | 1963 | M | HUN | |||
3 dic. 2022 - 4 dic. 2022 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | RAB Attila | 1961 | M | HUN | |||
2 | N | SZORADY Istvan Odon | 1959 | M | HUN | |||
3 | N | CSIKOS Attila | 1962 | M | HUN | EVVK (HUN) | ||
3 | N | HALMOS Andras | 1957 | M | HUN | |||
11 dic. 2021 - 12 dic. 2021 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | IMREH Laszlo | 1953 | M | HUN | |||
2 | N | VERES Istvan | 1959 | M | HUN | |||
3 | N | HAJTMAN Olaf | 1959 | M | HUN | |||
3 | N | VOLCSEY Gyorgy | 1961 | M | HUN | |||
11 may. 2019 - 12 may. 2019 | Magyar bajnokság | Törökbálint | ||||||||
1 | N | HALMOS Andras | 1957 | M | HUN | |||
2 | N | IMREH Laszlo | 1953 | M | HUN | |||
3 | N | SZORADY Istvan Odon | 1959 | M | HUN | |||
3 | N | VERES Istvan | 1959 | M | HUN | |||
22 abr. 2018 - 22 abr. 2018 | Magyar bajnokság | Törökbálint | ||||||||
1 | N | IMREH Laszlo | 1953 | M | HUN | |||
2 | N | HORVATH Gabor | 1955 | M | HUN | |||
3 | N | HALMOS Andras | 1957 | M | HUN | |||
3 | N | VARNAY Erno | 1951 | M | HUN | |||
7 may. 2017 - 7 may. 2017 | Magyar bajnokság | Törökbálint | ||||||||
1 | N | HORVATH Gabor | 1955 | M | HUN | |||
2 | N | MARCZALI Laszlo | 1948 | M | HUN | |||
3 | N | HALMOS Andras | 1957 | M | HUN | |||
3 | N | IMREH Laszlo | 1953 | M | HUN | |||
28 may. 2016 - 28 may. 2016 | Magyar bajnokság | Budaörs | ||||||||
1 | N | IMREH Laszlo | 1953 | M | HUN | |||
2 | N | PAP Jeno | 1951 | M | HUN | |||
3 | N | HORVATH Gabor | 1955 | M | HUN | |||
3 | N | VARNAY Erno | 1951 | M | HUN |