Rango | Estado | Ronda | Nombre | adn | Género | Nación | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 feb. 2014 - 23 feb. 2014 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | MA Jianfei | 1984 | M | CHN | ||||
2 | CHOUPENITCH Alexander | 1994 | M | CZE | Sokol Brno (CZE) | |||
3 | OTA Yuki | 1985 | M | JPN | ||||
3 | SON Young Ki | 1985 | M | KOR | ||||
22 feb. 2013 - 24 feb. 2013 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | AKHMATKHUZIN Artur | 1988 | M | RUS | ||||
2 | HEO Jun | 1988 | M | KOR | ||||
3 | MASSIALAS Alexander | 1994 | M | USA | Massialas Foundation (USA) | |||
3 | MEINHARDT Gerek | 1990 | M | USA | ||||
17 feb. 2012 - 19 feb. 2012 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | CASSARA Andrea | 1984 | M | ITA | ||||
2 | LE PECHOUX Erwann | 1982 | M | FRA | ||||
3 | ASPROMONTE Valerio | 1987 | M | ITA | ||||
3 | CHOI Byungchul | 1981 | M | KOR | ||||
18 feb. 2011 - 20 feb. 2011 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | CASSARA Andrea | 1984 | M | ITA | ||||
2 | KLEIBRINK Benjamin | 1985 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | HA Taegyu | 1989 | M | KOR | ||||
3 | OTA Yuki | 1985 | M | JPN | ||||
6 feb. 2010 - 7 feb. 2010 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | ZHU Jun | 1984 | M | CHN | ||||
2 | CADOT Jeremy | 1986 | M | FRA | HENIN BEAUMONT (FRA) | |||
3 | LE PECHOUX Erwann | 1982 | M | FRA | ||||
3 | LEI Sheng | 1984 | M | CHN | ||||
31 ene. 2009 - 1 feb. 2009 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | GLONEK Radoslaw | 1983 | M | POL | ||||
2 | LE PECHOUX Erwann | 1982 | M | FRA | ||||
3 | JOUBERT Terence | 1982 | M | FRA | ||||
3 | STOUKALINE Alexandre | 1981 | M | RUS | ||||
2 feb. 2008 - 3 feb. 2008 | Tournoi Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | CHOI Byungchul | 1981 | M | KOR | ||||
2 | JOUBERT Terence | 1982 | M | FRA | ||||
3 | BALDINI Andrea | 1985 | M | ITA | [i] AERONAUTICA ROMA (ITA) | |||
3 | SANZO Salvatore | 1975 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
3 feb. 2007 - 4 feb. 2007 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | JOPPICH Peter | 1982 | M | GER | CTG Koblenz (GER) | |||
2 | GLONEK Radoslaw | 1983 | M | POL | ||||
3 | CASSARA Andrea | 1984 | M | ITA | ||||
3 | SANZO Salvatore | 1975 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
3 feb. 2006 - 4 feb. 2006 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | KLEIBRINK Benjamin | 1985 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
2 | LEI Sheng | 1984 | M | CHN | ||||
3 | DUPREE Jedediah | 1979 | M | USA | ||||
3 | ROBIN Jean yves | 1977 | M | FRA | ||||
4 feb. 2005 - 5 feb. 2005 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | LUDWIG Michael | 1972 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
2 | MOLTCHAN Youri | 1983 | M | RUS | ||||
3 | SZUCHNICKI Wojciech | 1976 | M | POL | ||||
3 | ZHANG Liangliang | 1982 | M | CHN | ||||
13 feb. 2004 - 15 feb. 2004 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | SANZO Salvatore | 1975 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
2 | CASSARA Andrea | 1984 | M | ITA | ||||
3 | BIßDORF Ralf | 1971 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
3 | VANNI Simone | 1979 | M | ITA | ||||
14 feb. 2003 - 16 feb. 2003 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | CASSARA Andrea | 1984 | M | ITA | ||||
2 | COUTANT Sebastien | 1978 | M | FRA | Masque de fer Lyon (FRA) | |||
3 | JOPPICH Peter | 1982 | M | GER | CTG Koblenz (GER) | |||
3 | SANZO Salvatore | 1975 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
15 feb. 2002 - 16 feb. 2002 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | BIßDORF Ralf | 1971 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
2 | SALBRECHTER Gerd | 1975 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
3 | FERRARI Jean-Noel | 1974 | M | FRA | NICE OGC (FRA) | |||
3 | SCHLOSSER Roland | 1982 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
17 feb. 2001 - 18 feb. 2001 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | BIßDORF Ralf | 1971 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
2 | LUDWIG Michael | 1972 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
3 | BEL Christophe | 1970 | M | FRA | ||||
3 | SALBRECHTER Gerd | 1975 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | |||
19 feb. 2000 - 20 feb. 2000 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | SANZO Salvatore | 1975 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
2 | MAGNI Gabriele | 1973 | M | ITA | [i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) | |||
3 | BARRERA Stefano | 1980 | M | ITA | ||||
3 | JUHASZ Attila | 1972 | M | HUN | ||||
20 feb. 1999 - 21 feb. 1999 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | SANZO Salvatore | 1975 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
2 | KIELPIKOWSKI Piotr | 1962 | M | POL | ||||
3 | GARCIA PEREZ Oscar | 1966 | M | CUB | ||||
3 | ZENNARO Matteo | 1976 | M | ITA | ||||
21 feb. 1998 - 22 feb. 1998 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | GREGORY Elvis | 1971 | M | ITA | [i] CS Roma (ITA) | |||
2 | BIßDORF Ralf | 1971 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
3 | BREUTNER Richard | 1979 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | |||
3 | TUCKER Orlando | 1971 | M | CUB | ||||
22 feb. 1997 - 23 feb. 1997 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | CHEVTCHENKO Dimitri | 1967 | M | RUS | ||||
2 | GREGORY Elvis | 1971 | M | ITA | [i] CS Roma (ITA) | |||
3 | GARCIA PEREZ Oscar | 1966 | M | CUB | ||||
3 | TUCKER Orlando | 1971 | M | CUB | ||||
24 feb. 1996 - 26 feb. 1996 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | GOLUBITSKY Sergei | 1969 | M | UKR | ||||
2 | LHOTELLIER Patrice | 1966 | M | FRA | CE MELUN VAL DE SEINE (FRA) | |||
3 | CERIONI Stefano | 1964 | M | ITA | ||||
3 | WIENAND Wolfgang | 1972 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
25 feb. 1995 - 26 feb. 1995 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | GREGORY Elvis | 1971 | M | ITA | [i] CS Roma (ITA) | |||
2 | PUCCINI Alessandro | 1968 | M | ITA | ||||
3 | GONZALEZ Ignacio | 1970 | M | CUB | ||||
3 | WANG Haibin | 1973 | M | CHN | ||||
26 feb. 1994 - 27 feb. 1994 | Ciudad de La Coruna | La Coruna | ||||||||
1 | ARPINO Marco | 1966 | M | SUI | [i] SAL Lugano (SUI) | |||
2 | BOIDIN Franck | 1972 | M | FRA | ||||
3 | ERSEK Zsolt | 1966 | M | HUN | ||||
3 | GONZALEZ Ignacio | 1970 | M | CUB |