Rango | Estado | Ronda | Nombre | adn | Género | Nación | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 jun. 2018 - 10 jun. 2018 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | SONNEK Kevin Frank | 1979 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
2 jul. 2017 - 2 jul. 2017 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | SONNEK Kevin Frank | 1979 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
24 abr. 2016 - 24 abr. 2016 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | KREUDER Kristian | 1979 | M | GER | FS Germania Solingen (GER) | |||
2 | EISENBERG Paul | 1981 | M | GER | EFG Essen (GER) | |||
3 may. 2015 - 3 may. 2015 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | KREUDER Kristian | 1979 | M | GER | FS Germania Solingen (GER) | |||
2 | RUPPRECHT Thomas | 1976 | M | GER | TV Jahn Siegen (GER) | |||
3 | SONNEK Kevin Frank | 1979 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
4 | EISENBERG Paul | 1981 | M | GER | EFG Essen (GER) | |||
22 jun. 2014 - 22 jun. 2014 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | KREUDER Kristian | 1979 | M | GER | FS Germania Solingen (GER) | |||
2 | RUPPRECHT Thomas | 1976 | M | GER | TV Jahn Siegen (GER) | |||
3 | SONNEK Kevin Frank | 1979 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
4 | SPIRAWSKI Holger | 1977 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
26 may. 2013 - 26 may. 2013 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | HEGEMANN Florian | 1980 | M | GER | TV Paderborn (GER) | |||
2 | BECKER Ralf | 1973 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
3 | SONNEK Kevin Frank | 1979 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
3 | SPIRAWSKI Holger | 1977 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
20 may. 2012 - 20 may. 2012 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | SONNEK Kevin Frank | 1979 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
2 | BERGSMA Sebastian Paul | 1980 | M | GER | Duisburger FK (GER) | |||
3 | SPIRAWSKI Holger | 1977 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
4 | BECKER Ralf | 1973 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
15 may. 2011 - 15 may. 2011 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | SONNEK Kevin Frank | 1979 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
2 | WEBER Markus | 1978 | M | GER | TV Refrath (GER) | |||
3 | PURSCHE Jens | 1971 | M | GER | Bremen 1860 Fechten (GER) | |||
17 may. 2009 - 18 may. 2009 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | 1ª ronda | BACHMANN Michael | 1962 | M | GER | Herner TC (GER) | ||
1 | 1ª ronda | LEIPERTZ Alfred | 1956 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | ||
1 | 1ª ronda | SPANIER Felix | 1977 | M | GER | USC Bochum (GER) | ||
2 | 1ª ronda | BURGHARDT Ulrich | 1957 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | ||
2 | 1ª ronda | MILLUTAT Thomas | 1962 | M | GER | Lüdenscheider TV (GER) | ||
2 | 1ª ronda | SONNEK Kevin Frank | 1979 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | ||
3 | 1ª ronda | BUSILA Sorin-Constantin | 1969 | M | GER | Fechtzentrum TSV Hagen (GER) | ||
4 | 1ª ronda | PLATE Herbert | 1963 | M | GER | Lüdenscheider TV (GER) | ||
18 may. 2008 - 19 may. 2008 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | WIßKIRCHEN Thomas | 1971 | M | GER | TV Hoffnungsthal (GER) | |||
2 | KALISCH Peter | 1969 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
26 may. 2001 - 27 may. 2001 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | TEIN Carsten | 1968 | M | GER | Fechtzentrum TSV Hagen (GER) | |||
3 | PSOTTA Olaf | 1962 | M | GER | ||||
27 may. 2000 - 28 may. 2000 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | OTT Igor | 1965 | M | GER | Heidelberger FC/TSG R. (GER) | |||
2 | DÜNHÖLTER Uwe | 1962 | M | GER | [i] FC im VfL Bochum (GER) | |||
3 | PSOTTA Olaf | 1962 | M | GER | ||||
5 jun. 1999 - 6 jun. 1999 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | BRINK Andreas | 1960 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
1 | MARCKARDT Wolfgang | 1959 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
3 | BERNSTEIN Stefan | 1966 | M | GER | FC Moers (GER) | |||
1 may. 1998 - 1 may. 1998 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
2 | BRINK Andreas | 1960 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
3 | EGGENSTEIN-DEIMEL Christoph | 1965 | M | GER | TV Neheim (GER) | |||
7 jun. 1997 - 8 jun. 1997 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | BERSTER Jürgen | 1967 | M | GER | TSC Eintr. Dortmund (GER) |