Plats | Status | Poule | Namn | Född | Kön | Nation | Klubb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 feb. 1990 - 11 feb. 1990 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | HUCHWAJDA Michael | 1970 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
2 | FISCHER Thorsten | 1971 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | PAVAN Fabio | 1970 | M | ITA | ||||
4 | TARANTINO Luigi | 1972 | M | ITA | ||||
18 feb. 1989 - 19 feb. 1989 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | TERENZI Tonhi | 1969 | M | ITA | [i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) | |||
2 | SCHRAMM Michael | 1969 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
3 | HUCHWAJDA Michael | 1970 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
4 | POSTEK Pawel | 1900 | M | POL | ||||
13 feb. 1988 - 14 feb. 1988 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | N | HUCHWAJDA Michael | 1970 | M | GER | |||
2 | N | COUDERC Laurent | 1969 | M | FRA | MAISONS ALF (FRA) | ||
3 | N | TERENZI Tonhi | 1969 | M | ITA | SC Voltri (ITA) | ||
4 | N | KAPOSVARI Zsolt | 1969 | M | HUN | |||
14 feb. 1987 - 15 feb. 1987 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | N | HUCHWAJDA Jacek | 1967 | M | GER | |||
2 | N | COUDERC Laurent | 1969 | M | FRA | MAISONS ALF (FRA) | ||
3 | N | SANTUS Olivier | 1967 | M | FRA | CAEN EC (FRA) | ||
4 | N | TRINGER Zoltan | 1900 | M | HUN | |||
15 feb. 1986 - 16 feb. 1986 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | N | FRANZINI Andrea | 1966 | M | ITA | |||
2 | N | COUDERC Laurent | 1969 | M | FRA | MAISONS ALF (FRA) | ||
3 | N | MORETTA Lorenzo | 1900 | M | ITA | |||
4 | N | LUCCHINA Davide | 1900 | M | ITA | |||
16 feb. 1985 - 17 feb. 1985 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | N | TERENZI Tonhi | 1969 | M | ITA | SC Voltri (ITA) | ||
2 | N | BLECKMANN Frank | 1967 | M | GER | |||
3 | N | VECCIA Valerio | 1966 | M | ITA | |||
4 | N | FRANZINI Andrea | 1966 | M | ITA |