Plats | Status | Poule | Namn | Född | Kön | Nation | Klubb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 apr. 2024 - 7 apr. 2024 | Svenska mästerskapen för juniorer och veteraner | Borgholm | ||||||||
1 | N | NORDMAN RID Emil | 2005 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | KVERNES Isak | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | BOUSTEDT Erik | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | FASTESSON Rufus | 2005 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | ||
25 mars 2023 - 26 mars 2023 | Svenska mästerskapen för juniorer | Kalmar | ||||||||
1 | N | KVERNES Isak | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
2 | N | HELLSTRÖM Lukas | 2003 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | ANDÉN Max | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | ELMFELDT Axel | 2004 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
26 mars 2022 - 27 mars 2022 | Svenska mästerskapen för juniorer | Helsingborg | ||||||||
1 | N | CEDERGREN Axel | 2003 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
2 | N | ASK Henri | 2003 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | KRÖCKEL Emil | 2004 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | KVERNES Isak | 2005 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 juli 2021 - 4 juli 2021 | Svenska mästerskapen för juniorer | Örebro | ||||||||
1 | N | PETRINI Felix | 2001 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | WESTESSON Malte | 2001 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | CEDERGREN Axel | 2003 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | FAHLVIK Axel | 2004 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | ||
23 mars 2019 - 24 mars 2019 | Svenska mästerskapen för juniorer | Kalmar | ||||||||
1 | N | WESTESSON Malte | 2001 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
2 | N | PETRINI Felix | 2001 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
3 | N | AHLSTEDT Eimer | 2000 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | DAHLIN Svante | 1999 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | ||
24 mars 2018 - 25 mars 2018 | Svenska mästerskapen för juniorer | Örebro | ||||||||
1 | ZINGMARK William | 1998 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
2 | KAJBJER Albin | 1998 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | |||
3 | PETRINI Felix | 2001 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
3 | POPPEL Martin | 1999 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | |||
25 mars 2017 - 26 mars 2017 | Svenska mästerskapen för juniorer | Göteborg | ||||||||
1 | MINDELÖF Vincent | 1997 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | |||
2 | POPPEL Martin | 1999 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | |||
3 | KAJBJER Albin | 1998 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | |||
3 | PIZZIGNACCO Alexander | 2000 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | |||
19 mars 2016 - 20 mars 2016 | Svenska mästerskapen för juniorer | Solna | ||||||||
1 | RIZELL Josef | 1996 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
2 | POPPEL Martin | 1999 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | |||
3 | KAJBJER Albin | 1998 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | |||
3 | ZINGMARK William | 1998 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | |||
16 maj 2015 - 17 maj 2015 | Svenska mästerskapen för juniorer | Kalmar | ||||||||
1 | N | MINDELÖF Vincent | 1997 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | RIZELL Josef | 1996 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | BLADIN Jonathan | 1995 | M | SWE | EGF Solna (SWE) | ||
3 | N | ZINGMARK William | 1998 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
28 jan. 1989 - 29 jan. 1989 | Svenska mästerskapen för juniorer och kadetter | Malmö | ||||||||
1 | N | HELLSTRÖM Max | 1971 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | KAJBJER Ola | 1969 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | ||
3 | N | AHLGREN Thomas | 1969 | M | SWE | |||
4 | N | SIPOS Szilard | 1970 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
6 feb. 1988 - 6 feb. 1988 | Svenska mästerskapen för juniorer och kadetter | Stockholm | ||||||||
1 | N | KAJBJER Ola | 1969 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | ||
2 | N | SJÖLIN Ola | 1968 | M | SWE | |||
3 | N | WÄSTFELT Henrik | 1969 | M | SWE | |||
4 | N | SIPOS Szilard | 1970 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
7 feb. 1987 - 7 feb. 1987 | Svenska mästerskapen för juniorer och kadetter | Stockholm | ||||||||
1 | N | KAJBJER Ola | 1969 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | ||
2 | N | AHLGREN Mats | 1967 | M | SWE | |||
3 | N | ELMFELDT Mathias | 1968 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
4 | N | AHLGREN Thomas | 1969 | M | SWE | |||
25 jan. 1986 - 25 jan. 1986 | Svenska mästerskapen för juniorer och kadetter | Göteborg | ||||||||
1 | N | AHLGREN Mats | 1967 | M | SWE | |||
2 | N | SJÖLIN Ola | 1968 | M | SWE | |||
3 | N | KAJBJER Ola | 1969 | M | SWE | KFK Kalmar (SWE) | ||
4 | N | GOMEZ Andres | 1967 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | ||
9 mars 1985 - 9 mars 1985 | Svenska mästerskapen för juniorer och kadetter | Lidingö | ||||||||
1 | N | AHLGREN Mats | 1967 | M | SWE | |||
2 | N | SJÖLIN Ola | 1968 | M | SWE | |||
3 | N | ABRAHAMSSON Peter | 1966 | M | SWE | |||
4 feb. 1984 - 4 feb. 1984 | Svenska mästerskapen för juniorer och kadetter | Staffanstorp | ||||||||
1 | N | SJÖLIN Ola | 1968 | M | SWE | |||
2 | N | AHLGREN Mats | 1967 | M | SWE | |||
3 | N | LARSSON Richard | 1967 | M | SWE | MF19 Malmö (SWE) | ||
4 | N | PETERSTRAND Lars | 1965 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
5 feb. 1983 - 5 feb. 1983 | Svenska mästerskapen för juniorer och kadetter | Stockholm | ||||||||
1 | N | TÄCKENSTRÖM Per | 1963 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | SNIS Björn | 1966 | M | SWE | |||
3 | N | STRAND Eric | 1966 | M | SWE | |||
4 | N | LINDQVIST Anders | 1963 | M | SWE | |||
20 feb. 1982 - 20 feb. 1982 | Svenska mästerskapen för juniorer och kadetter | Göteborg | ||||||||
1 | N | ARONOWITSCH Niklas | 1962 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | ||
2 | N | WENDT Carl-Henrik | 1964 | M | SWE | FFF Stockholm (SWE) | ||
3 | N | JUHLIN Andreas | 1962 | M | SWE | |||
21 feb. 1981 - 21 feb. 1981 | Svenska mästerskapen för juniorer och kadetter | Stockholm | ||||||||
1 | N | ARONOWITSCH Niklas | 1962 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | ||
2 | N | EIRITZ Johan | 1964 | M | SWE | |||
3 | N | BERGSTRÖM Jerri | 1963 | M | SWE | |||
4 | N | PETERSTRAND Lars | 1965 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
23 feb. 1980 - 23 feb. 1980 | Svenska mästerskapen för juniorer | Malmö | ||||||||
1 | N | ÅKERBERG Peter | 1960 | M | SWE | ÄFK Stockholm (SWE) | ||
2 | N | TÄCKENSTRÖM Kenneth | 1960 | M | SWE | |||
3 | N | ARONOWITSCH Niklas | 1962 | M | SWE | SAF Solna (SWE) | ||
4 | N | SVENSSON Cai | 1900 | M | SWE |