rank | status | пулька | имя | год рождения | gender | страна | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 мар. 2024 г. - 3 мар. 2024 г. | Challenge Ryszard Marszalek | Bern | ||||||||
1 | N | CORNA Riccardo | 2014 | M | ITA | LUG Lugano (SUI) | ||
2 | N | BOURQUIN Amael | 2014 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
3 | N | ANTONINI Gabriele | 2014 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||
3 | N | NOËL Guillaume | 2014 | M | SUI | SEVM Vevey (SUI) | ||
4 мар. 2023 г. - 5 мар. 2023 г. | Challenge Ryszard Marszalek | Bern | ||||||||
1 | N | CORNA Riccardo | 2014 | M | ITA | LUG Lugano (SUI) | ||
2 | N | MASTROIANNI Raoul | 2013 | M | SUI | Bellinzona Scherma (SUI) | ||
3 | N | DARRASSE Dimitri | 2013 | M | FRA | ZFC Zürich (SUI) | ||
3 | N | KIESERLING Baldur | 2013 | M | SUI | BFC Basel (SUI) | ||
2 мар. 2019 г. - 3 мар. 2019 г. | L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | RANZONI Nathan | 2009 | M | SUI | [i] SAL Lugano (SUI) | ||
2 | N | STOLZ Arthur | 2009 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | ||
3 | N | MEINEL Robert | 2009 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
3 | N | MIJATOVIC Elio | 2009 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
3 мар. 2018 г. - 4 мар. 2018 г. | L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | FAVRE Aurélien | 2008 | M | SUI | SEVM Vevey (SUI) | |||
2 | GONCALVES David | 2008 | M | POR | FGK Küssnacht (SUI) | |||
3 | MAJINOVIC Jonatan | 2008 | M | SUI | AFCB Bern (SUI) | |||
3 | STOLZ Arthur | 2009 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
4 мар. 2017 г. - 5 мар. 2017 г. | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | WICHT Gianluca | 2007 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
2 | SQUIERI Juliano Nicola | 2007 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
3 | DEMIERRE Nicolas | 2007 | M | SUI | EEB Bulle (SUI) | |||
3 | STÄHELI Maurice | 2007 | M | SUI | CEFL Florimont (SUI) | |||
5 мар. 2016 г. - 6 мар. 2016 г. | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | PFEIFER Paul | 2006 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | FAVRE Arthur | 2006 | M | SUI | CES Sierre (SUI) | |||
3 | MEKIS Joakim | 2006 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
3 | SQUIERI Juliano Nicola | 2007 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
7 мар. 2015 г. - 8 мар. 2015 г. | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | PFEIFER Paul | 2006 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
2 | N | WIELAND Florian | 2005 | M | SUI | |||
3 | N | POIDEVIN Felix | 2006 | M | SUI | SES Sion (SUI) | ||
3 | N | VITTOZ Damien | 2005 | M | SUI | |||
22 мар. 2014 г. - 23 мар. 2014 г. | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | FAVRE Aurèle | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
2 | N | SYBURRA Tobias | 2004 | M | SUI | |||
3 | N | AEBERSOLD Alban | 2004 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
3 | N | WEBER Ben | 2004 | M | SUI | |||
23 мар. 2013 г. - 24 мар. 2013 г. | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | BROCHARD Théo | 2003 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
2 | N | FOUCHAULT Liam | 2003 | M | SUI | |||
3 | N | BUCHER Laurin | 2003 | M | SUI | |||
3 | N | HÜRLIMANN David | 2004 | M | SUI | SESAF Fribourg (SUI) | ||
24 мар. 2012 г. - 25 мар. 2012 г. | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | HAURI Ian | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
2 | N | FRIZZARIN Gabriele | 2002 | M | ITA | |||
3 | N | GIRARDIN Hugo | 2002 | M | SUI | |||
3 | N | WICHT Matteo | 2002 | M | SUI | FCB Bern (SUI) |