Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 de set de 2023 - 3 de set de 2023 | OWS Security Masters Biel/Bienne | Biel/Bienne | ||||||||
1 | N | JESSE Jonah | 2012 | M | GER | ZFC Zürich (SUI) | ||
2 | N | MAJOUX DANIEL Léo | 2012 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
3 | N | GOYFMAN Maxim | 2012 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
3 | N | SNIEGOCKI SCHRADER Julian | 2012 | M | SUI | FCZ Zug (SUI) | ||
5 de nov de 2022 - 6 de nov de 2022 | OWS Security Masters Biel/Bienne | Biel/Bienne | ||||||||
1 | N | BOSSHARD Lionel | 2011 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
2 | N | GAUTIER Aurélien | 2011 | M | SUI | CES Sierre (SUI) | ||
3 | N | MOHSEN Matteo | 2011 | M | SUI | CES Sierre (SUI) | ||
3 | N | SUMA Marvin | 2011 | M | SUI | FGL Luzern (SUI) | ||
6 de nov de 2021 - 7 de nov de 2021 | OWS Security Masters Biel/Bienne | Biel/Bienne | ||||||||
1 | N | MATHIER Tilo | 2010 | M | SUI | SES Sion (SUI) | ||
2 | N | GRUNER Kyle | 2010 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||
3 | N | MIECHOWKA Pierre | 2011 | M | FRA | CEFL Florimont (SUI) | ||
3 | N | ZERBONI Elian | 2010 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||
9 de nov de 2019 - 10 de nov de 2019 | OWS Security Masters Biel/Bienne | Biel/Bienne | ||||||||
1 | N | GONCALVES David | 2008 | M | POR | FGK Küssnacht (SUI) | ||
2 | N | FAVRE Aurélien | 2008 | M | SUI | SEVM Vevey (SUI) | ||
3 | N | AMSLER Florian | 2008 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
3 | N | RIEBEN-FROHLE Tobias | 2008 | M | SUI | CEFL Florimont (SUI) | ||
10 de nov de 2018 - 11 de nov de 2018 | Prona Masters Bienne | Biel/Bienne | ||||||||
1 | N | DUCHENE Noam | 2007 | M | FRA | CEFL Florimont (SUI) | ||
2 | N | SQUIERI Juliano Nicola | 2007 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
3 | N | FAVRE Aurélien | 2008 | M | SUI | SEVM Vevey (SUI) | ||
3 | N | WICHT Gianluca | 2007 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
21 de out de 2017 - 22 de out de 2017 | Prona Masters Bienne | Biel Bienne | ||||||||
1 | PFEIFER Paul | 2006 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | ISCHI Eric | 2006 | M | SUI | SEVM Vevey (SUI) | |||
3 | BINEN Demir | 2006 | M | SUI | SEB Basel (SUI) | |||
3 | MEKIS Joakim | 2006 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
22 de out de 2016 - 23 de out de 2016 | Prona Masters Bienne | Biel Bienne | ||||||||
1 | PFEIFER Paul | 2006 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | SQUIERI Juliano Nicola | 2007 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
3 | MAEDER Manech | 2007 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | |||
3 | MEKIS Joakim | 2006 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
17 de out de 2015 - 18 de out de 2015 | Prona Masters Bienne | Biel Bienne | ||||||||
1 | AEBERSOLD Alban | 2004 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
2 | KAUFMANN Maxime | 2004 | M | SUI | CES Sierre (SUI) | |||
3 | HÜRLIMANN David | 2004 | M | SUI | SESAF Fribourg (SUI) | |||
3 | PFEIFER Paul | 2006 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
18 de out de 2014 - 19 de out de 2014 | Bieler-Masters-Bienne | Biel Bienne | ||||||||
1 | N | BROCHARD Théo | 2003 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
2 | N | FAVRE Aurèle | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
3 | N | AEBERSOLD Alban | 2004 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
3 | N | RAMUZ Jeremy | 2003 | M | SUI | |||
19 de out de 2013 - 20 de out de 2013 | CNJ Challenge du Lac | Biel Bienne | ||||||||
1 | N | WICHT Matteo | 2002 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
2 | N | HUCHLER Jakob | 2002 | M | AUT | |||
3 | N | CAVADINI Lazare | 2002 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | ||
3 | N | GIRARDIN Hugo | 2002 | M | SUI | |||
13 de out de 2012 - 14 de out de 2012 | CNJ Challenge du Lac | Biel Bienne | ||||||||
1 | N | FAVRE Hadrien | 2001 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
2 | N | BERKTOLD Samuel | 2001 | M | AUT | FTS Dornbirn (AUT) | ||
3 | N | PICHON Tanguy | 2001 | M | SUI | |||
3 | N | SCHEUNER Joël | 2002 | M | SUI | SEB Basel (SUI) |