Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 de jun de 2024 - 2 de jun de 2024 | Championnats de France | Charenton | ||||||||
1 | N | DUCERF Benjamin | 2004 | M | FRA | |||
2 | N | POGU Axel | 2005 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
3 | N | COUDERC Tom | 2006 | M | FRA | |||
3 | N | THOMAS Leo | 2006 | M | FRA | |||
27 de mai de 2023 - 28 de mai de 2023 | Championnats de France | Charleville-Meszieres | ||||||||
1 | N | LACAZE Alexandre | 2003 | M | FRA | VINCENNES CE (FRA) | ||
2 | N | GUILLEY Lucas | 2005 | M | FRA | CHARLEVILLE (FRA) | ||
3 | N | GARRIGUE Remi | 2004 | M | FRA | CERGY CE (FRA) | ||
3 | N | MARUELLE Francois | 2003 | M | FRA | DINARD LAMES (FRA) | ||
28 de mai de 2022 - 29 de mai de 2022 | Championnats de France | Gemenos | ||||||||
1 | N | POGU Antoine | 2002 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
2 | N | COUDERC Tom | 2006 | M | FRA | |||
3 | N | GARRIGUE Remi | 2004 | M | FRA | CERGY CE (FRA) | ||
3 | N | LACAZE Alexandre | 2003 | M | FRA | VINCENNES CE (FRA) | ||
10 de jul de 2021 - 11 de jul de 2021 | Championnats de France | Charleville-Mézières | ||||||||
1 | N | BOUREAU Paco | 2001 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
2 | N | LACAZE Alexandre | 2003 | M | FRA | VINCENNES CE (FRA) | ||
3 | N | GARRIGUE Remi | 2004 | M | FRA | CERGY CE (FRA) | ||
3 | N | SANS Oscar | 2002 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
18 de mai de 2019 - 19 de mai de 2019 | Championnats de France | Tarbes | ||||||||
1 | N | PIANFETTI Maxime | 1999 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
2 | N | PICCIOLI Pierre | 2000 | M | FRA | MONTCEAU ES (FRA) | ||
3 | N | DESMONS Tanguy | 2000 | M | FRA | ORLEANS CE (FRA) | ||
3 | N | PATRICE Sebastien | 2000 | M | FRA | GEMENOS (FRA) | ||
26 de mai de 2018 - 27 de mai de 2018 | Championnats de France | Besancon | ||||||||
1 | N | PIANFETTI Maxime | 1999 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
2 | N | SOLER Hugo | 1998 | M | FRA | SALON EC (FRA) | ||
3 | N | LEONE Samuel | 1999 | M | FRA | LOUVIERS CE (FRA) | ||
4 | N | VERVOITTE Quentin | 1998 | M | FRA | MEYLAN SE (FRA) | ||
27 de mai de 2017 - 28 de mai de 2017 | Championnats de France | Charleville-Mézières | ||||||||
1 | N | PATRICE Jean-Philippe | 1997 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
2 | N | BIBI Eliott | 1999 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
3 | N | PATRICE Sebastien | 2000 | M | FRA | GEMENOS (FRA) | ||
3 | N | PERRIER Clement | 1999 | M | FRA | GEMENOS (FRA) | ||
21 de mai de 2016 - 22 de mai de 2016 | Championnats de France | Orléans | ||||||||
1 | N | PATRICE Jean-Philippe | 1997 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
2 | N | VERVOITTE Quentin | 1998 | M | FRA | MEYLAN SE (FRA) | ||
3 | N | CANALI Nael | 1996 | M | FRA | MEYLAN SE (FRA) | ||
3 | N | DUBARRY Baptiste | 1997 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
23 de mai de 2015 - 24 de mai de 2015 | Championnats de France | Arnas | ||||||||
1 | N | COLLEAU Charles | 1996 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
2 | N | CHAUCHOY Thibault | 1997 | M | FRA | |||
3 | N | CANALI Nael | 1996 | M | FRA | MEYLAN SE (FRA) | ||
3 | N | DUBARRY Baptiste | 1997 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
18 de mai de 2013 - 19 de mai de 2013 | Championnats de France | Charleville Mézières | ||||||||
1 | N | ZATKO Arthur | 1993 | M | FRA | JOUE TOURS (FRA) | ||
2 | N | LAMBERT Maxence | 1994 | M | FRA | SOUFFELWEYE (FRA) | ||
3 | N | BUISSON Christophe | 1993 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
3 | N | SEITZ Tom | 1994 | M | FRA | SOUFFELWEYE (FRA) | ||
12 de mai de 2012 - 13 de mai de 2012 | Championnats de France | Tarbes | ||||||||
1 | N | GANS Emmanuel | 1992 | M | FRA | GEMENOS (FRA) | ||
2 | N | VARENNE Victor | 1994 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
3 | N | BALLORCA Fabien | 1993 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
3 | N | LAURENCE Tristan | 1992 | M | FRA | GISORS 3A (FRA) | ||
30 de abr de 2011 - 1 de mai de 2011 | Championnats de France | Pessac | ||||||||
1 | N | BALLORCA Fabien | 1993 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
2 | N | BRAVI Pierre-Vincent | 1991 | M | FRA | TARBES ATE (FRA) | ||
3 | N | LAURENCE Tristan | 1992 | M | FRA | GISORS 3A (FRA) | ||
3 | N | SEITZ Tom | 1994 | M | FRA | SOUFFELWEYE (FRA) | ||
8 de mai de 2010 - 9 de mai de 2010 | Championnats de France | Bourges | ||||||||
1 | N | MIRAMON CHOY Romain | 1990 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
2 | N | DE VUYST Louis | 1990 | M | FRA | |||
3 | N | LAURENCE Tristan | 1992 | M | FRA | GISORS 3A (FRA) | ||
3 | N | MASSOUF William | 1991 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
16 de mai de 2009 - 17 de mai de 2009 | Championnats de France | Orlèans | ||||||||
1 | N | BARRUYER Philemon | 1991 | M | FRA | GISORS 3A (FRA) | ||
2 | N | DE VUYST Louis | 1990 | M | FRA | |||
3 | N | HIRT Harold | 1990 | M | FRA | |||
3 | N | MAILHES Pierre | 1989 | M | FRA | PARIS USM (FRA) | ||
10 de mai de 2008 - 11 de mai de 2008 | Championnats de France | Pau | ||||||||
1 | N | MIRAMON CHOY Romain | 1990 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
2 | N | LALLEMENT Thimothee | 1988 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
3 | N | DE VUYST Louis | 1990 | M | FRA | |||
3 | N | HIRT Harold | 1990 | M | FRA | |||
5 de mai de 2007 - 6 de mai de 2007 | Championnats de France | Aurillac | ||||||||
1 | N | ROUSSET Nicolas | 1988 | M | GEO | DIJON CE (FRA) | ||
2 | N | ARNOULD Constant Charles | 1988 | M | FRA | GISORS 3A (FRA) | ||
3 | N | MEDARD Julien | 1987 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
3 | N | MIRAMON CHOY Romain | 1990 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
13 de mai de 2006 - 14 de mai de 2006 | Championnats de France | Kremlin Bicétre | ||||||||
1 | N | BERNOULAT Joris | 1988 | M | FRA | |||
2 | N | LOISON ROBERT Ludwig | 1986 | M | FRA | KREMLIN CSA (FRA) | ||
3 | N | LALLEMENT Thimothee | 1988 | M | FRA | PAU SECTION (FRA) | ||
3 | N | LAMBOLEY Benoit | 1987 | M | FRA | BOURGES ESC (FRA) |