Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 de dez de 2023 - 3 de dez de 2023 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | CSAK Attila | 1961 | M | HUN | |||
2 | N | MESZAROS Andras | 1963 | M | HUN | Budakalasz (HUN) | ||
3 | N | ERDODI Zoltán | 1959 | M | HUN | |||
3 | N | PENTEK Tamas | 1958 | M | HUN | |||
3 de dez de 2022 - 4 de dez de 2022 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | CSAK Attila | 1961 | M | HUN | |||
2 | N | PENTEK Tamas | 1958 | M | HUN | |||
3 | N | BABOS Csaba | 1963 | M | HUN | |||
3 | N | MESZAROS Andras | 1963 | M | HUN | Budakalasz (HUN) | ||
11 de dez de 2021 - 12 de dez de 2021 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | CSAK Attila | 1961 | M | HUN | |||
2 | N | ERDODI Zoltán | 1959 | M | HUN | |||
3 | N | DEZSO Tibold | 1959 | M | HUN | |||
3 | N | PENTEK Tamas | 1958 | M | HUN | |||
11 de mai de 2019 - 12 de mai de 2019 | Magyar bajnokság | Törökbálint | ||||||||
1 | N | PENTEK Tamas | 1958 | M | HUN | |||
2 | N | IMREH Laszlo | 1953 | M | HUN | |||
3 | N | DEZSO Tibold | 1959 | M | HUN | |||
3 | N | HASSZAN Attila | 1951 | M | HUN | |||
22 de abr de 2018 - 22 de abr de 2018 | Magyar bajnokság | Törökbálint | ||||||||
1 | N | HASSZAN Attila | 1951 | M | HUN | |||
2 | N | PENTEK Tamas | 1958 | M | HUN | |||
3 | N | EGENI Attila | 1956 | M | HUN | |||
3 | N | SZABO Imre | 1956 | M | HUN | Terezvaros (HUN) | ||
7 de mai de 2017 - 7 de mai de 2017 | Magyar bajnokság | Törökbálint | ||||||||
1 | N | EGENI Attila | 1956 | M | HUN | |||
2 | N | HASSZAN Attila | 1951 | M | HUN | |||
3 | N | IMREH Laszlo | 1953 | M | HUN | |||
3 | N | SZABO Imre | 1956 | M | HUN | Terezvaros (HUN) | ||
28 de mai de 2016 - 28 de mai de 2016 | Magyar bajnokság | Budaörs | ||||||||
1 | N | HASSZAN Attila | 1951 | M | HUN | |||
2 | N | SZABO Imre | 1956 | M | HUN | Terezvaros (HUN) | ||
3 | N | MAKAY Tamas | 1954 | M | HUN |