Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de jan de 2014 - 19 de jan de 2014 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | INGARGIOLA Francesco | 1996 | M | ITA | ||||
2 | ROSATELLI Damiano | 1995 | M | ITA | [i] CS ARICCIA (ITA) | |||
3 | CIUTI Tommaso | 1996 | M | ITA | ||||
3 | MATSUYAMA Kyosuke | 1996 | M | JPN | ||||
19 de jan de 2013 - 20 de jan de 2013 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | CHOUPENITCH Alexander | 1994 | M | CZE | Sokol Brno (CZE) | |||
2 | MOURRAIN Baptiste | 1994 | M | FRA | CE MELUN VAL DE SEINE (FRA) | |||
3 | AUCLIN Erwann | 1995 | M | FRA | PAYS AIX (FRA) | |||
3 | PERELMANN Mark | 1994 | M | ISR | TSG Weinheim (GER) | |||
21 de jan de 2012 - 22 de jan de 2012 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | CHOUPENITCH Alexander | 1994 | M | CZE | Sokol Brno (CZE) | |||
2 | EMGE Spicer | 1995 | M | USA | ||||
3 | DEGTYAREV Ilya | 1994 | M | RUS | ||||
3 | SANITA André | 1992 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
22 de jan de 2011 - 23 de jan de 2011 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | TOFALIDES Alex | 1993 | M | CYP | ZFW Fencing Club (GBR) | |||
2 | DAVIS James-Andrew | 1991 | M | GBR | ||||
3 | FILIPPOV Evgeniy | 1992 | M | RUS | ||||
3 | KRÖPLIN Moritz | 1991 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
6 de fev de 2010 - 7 de fev de 2010 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | KRÖPLIN Moritz | 1991 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
2 | MEPSTEAD Marcus | 1990 | M | GBR | ||||
3 | SZEREMI Andras | 1990 | M | HUN | Budakalasz (HUN) | |||
3 | WILLETTE David | 1991 | M | USA | ||||
7 de fev de 2009 - 8 de fev de 2009 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | GATAI Robert | 1991 | M | HUN | Budakalasz (HUN) | |||
2 | ZHEREBCHENKO Dmitry | 1989 | M | RUS | ||||
3 | ARSLANOV Timur | 1991 | M | RUS | ||||
3 | SERRI Cedrik | 1991 | M | SVK | ||||
9 de fev de 2008 - 10 de fev de 2008 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | AVOLA Giorgio | 1989 | M | ITA | ||||
2 | LARI Tommaso | 1990 | M | ITA | ||||
3 | MERTINE Julien | 1988 | M | FRA | RUEIL MALMAI (FRA) | |||
3 | PAROLI Alessandro | 1989 | M | ITA | ||||
11 de fev de 2007 - 11 de fev de 2007 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | KHOVANSKIY Alexey | 1987 | M | RUS | ||||
2 | SAINT-BONNET Pierrick | 1987 | M | FRA | BOURG LA REINE (FRA) | |||
3 | JOURNET Benoit | 1987 | M | FRA | TRAPPES (FRA) | |||
3 | MERTINE Julien | 1988 | M | FRA | RUEIL MALMAI (FRA) | |||
11 de fev de 2006 - 12 de fev de 2006 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | BACHMANN Sebastian | 1986 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
2 | PERRIER Ghislain | 1987 | M | BRA | AUBERVILLIER (FRA) | |||
3 | BIRO Peter | 1989 | M | HUN | UTE Budapest (HUN) | |||
3 | SARDA Thibault | 1987 | M | FRA | ||||
12 de fev de 2005 - 13 de fev de 2005 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | BALDINI Andrea | 1985 | M | ITA | [i] AERONAUTICA ROMA (ITA) | |||
2 | ALONGI Giuseppe | 1985 | M | ITA | [i] AERONAUTICA ROMA (ITA) | |||
3 | CADOT Jeremy | 1986 | M | FRA | HENIN BEAUMONT (FRA) | |||
3 | DE LAMBALLERIE Guy | 1985 | M | FRA | ANTONY (FRA) | |||
14 de fev de 2004 - 15 de fev de 2004 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | GOLOVINE Vladimir | 1985 | M | RUS | ||||
2 | YAKIN Alexandre | 1986 | M | RUS | ||||
3 | KLEIBRINK Benjamin | 1985 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | MERINGOLO Alessandro | 1986 | M | ITA | [i] AERONAUTICA ROMA (ITA) | |||
15 de fev de 2003 - 16 de fev de 2003 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | MOLTCHAN Youri | 1983 | M | RUS | ||||
2 | IVANOV Anton | 1983 | M | RUS | ||||
3 | LAIACONA Saverio | 1984 | M | ITA | [i] CS CARABINIERI ROMA (ITA) | |||
3 | PIETRUSIAK Krzysztof | 1984 | M | POL | ||||
9 de fev de 2002 - 10 de fev de 2002 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | JOUBERT Terence | 1982 | M | FRA | ||||
2 | PIETRUSIEWICZ Radoslaw | 1982 | M | POL | Wroclawianie (POL) | |||
3 | SCHLOSSER Roland | 1982 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
3 | SENFT Jan-Simon | 1982 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
11 de fev de 2001 - 11 de fev de 2001 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | WEßELS André | 1981 | M | GER | FC Tauberbischofsheim (GER) | |||
2 | JOPPICH Peter | 1982 | M | GER | CTG Koblenz (GER) | |||
3 | BEHR Dominik | 1981 | M | GER | FC Würth Künzelsau (GER) | |||
3 | LECAT Raphael | 1981 | M | FRA | ||||
12 de fev de 2000 - 13 de fev de 2000 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | SINTES Hamid Victor | 1980 | M | ALG | RUEIL MALMAI (FRA) | |||
2 | BEHR Dominik | 1981 | M | GER | FC Würth Künzelsau (GER) | |||
3 | JOPPICH Peter | 1982 | M | GER | CTG Koblenz (GER) | |||
3 | MANSOUR David | 1981 | M | GBR | ||||
13 de fev de 1999 - 14 de fev de 1999 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | BREUTNER Richard | 1979 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | |||
2 | REICHLING Florian | 1979 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
3 | DEBERLING Andreas | 1980 | M | GER | Heidenheimer SB (GER) | |||
3 | WITKOWSKI Andrzej | 1979 | M | POL | ||||
14 de fev de 1998 - 16 de fev de 1998 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | HAUSMANN David | 1979 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
2 | BREUTNER Richard | 1979 | M | GER | KTF Luitpold München (GER) | |||
3 | FOGT Przemyslaw | 1980 | M | POL | ||||
3 | REICHERT Dennis | 1978 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
15 de fev de 1997 - 16 de fev de 1997 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | ATTELY Loic | 1977 | M | FRA | ||||
2 | BAYER Cliff | 1977 | M | USA | ||||
3 | FOGT Przemyslaw | 1980 | M | POL | ||||
3 | REICHERT Dennis | 1978 | M | GER | OFC Bonn (GER) | |||
17 de fev de 1996 - 17 de fev de 1996 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | SCHLECHTWEG Christian | 1976 | M | GER | ||||
2 | DEEV Andrei | 1978 | M | RUS | ||||
3 | MOCEK Slawomir | 1976 | M | POL | ||||
3 | ZENNARO Matteo | 1976 | M | ITA | ||||
18 de fev de 1995 - 18 de fev de 1995 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | ZENNARO Matteo | 1976 | M | ITA | ||||
2 | GOHY Cedric | 1975 | M | BEL | ||||
3 | SAEMANN Przemyslaw | 1976 | M | POL | ||||
3 | SCHLECHTWEG Christian | 1976 | M | GER | ||||
19 de fev de 1994 - 20 de fev de 1994 | Wappen von Mödling | Mödling | ||||||||
1 | SOULIER David | 1974 | M | FRA | ||||
2 | TADDEI Lorenzo | 1975 | M | ITA | ||||
3 | BEAUDAN Nicolas | 1975 | M | FRA | Masque de fer Lyon (FRA) | |||
3 | FERRARI Jean-Noel | 1974 | M | FRA | NICE OGC (FRA) |