Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de jun de 2018 - 10 de jun de 2018 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | BURGHARDT Ulrich | 1957 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
2 | CAMUS Jürgen | 1953 | M | GER | Herner TC (GER) | |||
2 de jul de 2017 - 2 de jul de 2017 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | BURGHARDT Ulrich | 1957 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
22 de jun de 2014 - 22 de jun de 2014 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | MERTENS Christoph | 1953 | M | GER | Pulheimer SC (GER) | |||
18 de mai de 2008 - 19 de mai de 2008 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | RAMSON Wolfgang | 1944 | M | GER | PSV Rostock (GER) | |||
26 de mai de 2001 - 27 de mai de 2001 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | MASSON Hans-Dieter | 1936 | M | GER | ||||
27 de mai de 2000 - 28 de mai de 2000 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | NETTINGSMEYER Wolf | 1937 | M | GER | TG Herford (GER) | |||
2 | KOCH Walter | 1937 | M | GER | SV Raspo DJK Osnabrück (GER) | |||
1 de mai de 1998 - 1 de mai de 1998 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | KOCH Walter | 1937 | M | GER | SV Raspo DJK Osnabrück (GER) | |||
2 | STEIN Edgar | 1900 | M | GER | SV Raspo DJK Osnabrück (GER) | |||
7 de jun de 1997 - 8 de jun de 1997 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | NETTINGSMEYER Wolf | 1937 | M | GER | TG Herford (GER) | |||
2 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
3 | KOCH Walter | 1937 | M | GER | SV Raspo DJK Osnabrück (GER) |