Rank | Status | Poule | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de fev de 2024 - 25 de fev de 2024 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | SCHAUM Berthold | 1951 | M | GER | FK Hannover (GER) | ||
2 | N | OSWALD Gerd | 1949 | M | GER | USC München (GER) | ||
3 | N | ENDT Georg | 1942 | M | GER | TV Gütersloh (GER) | ||
3 | N | HENSEL Werner | 1952 | M | GER | MTV Braunschweig (GER) | ||
25 de fev de 2023 - 26 de fev de 2023 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | OSWALD Gerd | 1949 | M | GER | USC München (GER) | ||
2 | N | SCHAUM Berthold | 1951 | M | GER | FK Hannover (GER) | ||
3 | N | KONNES Manfred | 1940 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | ||
3 | N | MENCK Roger | 1943 | M | GER | SV Grimmelfingen (GER) | ||
26 de fev de 2022 - 27 de fev de 2022 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | SCHAUM Berthold | 1951 | M | GER | FK Hannover (GER) | ||
2 | N | HENSEL Werner | 1952 | M | GER | MTV Braunschweig (GER) | ||
3 | N | PRECHTL Hanns | 1943 | M | GER | Nürnberger FC (GER) | ||
3 | N | VISSER Hans | 1935 | M | GER | TV Emden (GER) | ||
4 de mai de 2019 - 5 de mai de 2019 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | CHUBAROV Vladimir | 1949 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | ||
2 | N | VISSER Hans | 1935 | M | GER | TV Emden (GER) | ||
3 | N | MENCK Roger | 1943 | M | GER | [i] TV Wiblingen-Ulm (GER) | ||
3 | N | SCHOLZ Jürgen | 1947 | M | GER | Pulheimer SC (GER) | ||
4 de mai de 2018 - 5 de mai de 2018 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | NELLES Axel | 1946 | M | GER | Pulheimer SC (GER) | |||
2 | VISSER Hans | 1935 | M | GER | TV Emden (GER) | |||
3 | CRONJAEGER Arnim | 1937 | M | GER | Bremen 1860 Fechten (GER) | |||
6 de mai de 2017 - 7 de mai de 2017 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
2 | VISSER Hans | 1935 | M | GER | TV Emden (GER) | |||
3 | CRONJAEGER Arnim | 1937 | M | GER | Bremen 1860 Fechten (GER) | |||
3 | MENCK Roger | 1943 | M | GER | [i] TV Wiblingen-Ulm (GER) | |||
30 de abr de 2016 - 1 de mai de 2016 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | PRECHTL Hanns | 1943 | M | GER | Nürnberger FC (GER) | |||
2 | NELLES Axel | 1946 | M | GER | Pulheimer SC (GER) | |||
3 | KLEIN Tomas | 1942 | M | GER | Chemnitzer PSV (GER) | |||
3 | VISSER Hans | 1935 | M | GER | TV Emden (GER) | |||
2 de mai de 2015 - 3 de mai de 2015 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | PRECHTL Hanns | 1943 | M | GER | Nürnberger FC (GER) | ||
2 | N | ANASTASOV Aleksandar | 1945 | M | MKD | |||
3 | N | HIRT Franz | 1937 | M | GER | |||
3 | N | VISSER Hans | 1935 | M | GER | TV Emden (GER) | ||
10 de mai de 2014 - 11 de mai de 2014 | Hamburger Senioren Turnier | Hamburg | ||||||||
1 | N | PRECHTL Hanns | 1943 | M | GER | Nürnberger FC (GER) | ||
2 | N | HIRT Franz | 1937 | M | GER | |||
3 | N | MENCK Roger | 1943 | M | GER | SV Grimmelfingen (GER) | ||
3 | N | VISSER Hans | 1935 | M | GER | TV Emden (GER) |