Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lis 2023 - 4 lis 2023 | Danske Veteran Mesterskaber | Glostrup | ||||||||
1 | N | WEBERG Jens-Christian | 1969 | M | DEN | Glostrup FK (DEN) | ||
2 | N | JENSEN Jan Sylvest | 1970 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | ||
3 | N | BADSTUE Philip | 1969 | M | DEN | Glostrup FK (DEN) | ||
3 | N | OXHOLM Stig | 1964 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
30 paź 2022 - 30 paź 2022 | Danske Veteran Mesterskaber | Glostrup | ||||||||
1 | N | CHRISTENSEN Stig | 1965 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | TONBOE-JAKOBSEN Kim | 1970 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | OXHOLM Stig | 1964 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | WEBERG Jens-Christian | 1969 | M | DEN | Glostrup FK (DEN) | ||
6 lis 2021 - 6 lis 2021 | Danske Veteran Mesterskaber | Glostrup | ||||||||
1 | N | CHRISTENSEN Stig | 1965 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | TONBOE-JAKOBSEN Kim | 1970 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | HANSEN Michael | 1971 | M | DEN | Taastrup FK (DEN) | ||
3 | N | JENSEN Jan Sylvest | 1970 | M | DEN | KFK Kalundborg (DEN) | ||
24 sie 2019 - 24 sie 2019 | Danske Mesterkaberne for veteraner | Gilleleje | ||||||||
1 | N | VON DER OSTEN Hans Helmig | 1961 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | WEBERG Jens-Christian | 1969 | M | DEN | Glostrup FK (DEN) | ||
3 | N | BJØRN-JOSEFSEN Anker | 1965 | M | DEN | Københavns Fægteklub (DEN) | ||
3 | N | OXHOLM Stig | 1964 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
11 sie 2018 - 11 sie 2018 | Danske Mesterkaberne for veteraner | Gilleleje | ||||||||
1 | N | VON DER OSTEN Hans Helmig | 1961 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | CHRISTENSEN Stig | 1965 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | CHRISTTREU Holger | 1961 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | KRISTENSEN Jimmi | 1963 | M | DEN | Trekanten Viborg (DEN) | ||
19 sie 2017 - 20 sie 2017 | Danske Mesterkaberne for veteraner | Gilleleje | ||||||||
1 | N | CHRISTENSEN Stig | 1965 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | KRISTENSEN Jimmi | 1963 | M | DEN | Trekanten Viborg (DEN) | ||
3 | N | CHRISTTREU Holger | 1961 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | JØRGENSEN Sune Aske-Mai | 1964 | M | DEN | Gribskov FK (DEN) | ||
20 sie 2016 - 20 sie 2016 | Danske Mesterkaberne for veteraner | Gilleleje | ||||||||
1 | N | CHRISTTREU Holger | 1961 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | CHRISTENSEN Stig | 1965 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | BJØRN-JOSEFSEN Anker | 1965 | M | DEN | Københavns Fægteklub (DEN) | ||
3 | N | KRISTENSEN Jimmi | 1963 | M | DEN | Trekanten Viborg (DEN) | ||
15 sie 2015 - 16 sie 2015 | Danske Mesterkaberne for veteraner | Gilleleje | ||||||||
1 | N | VON DER OSTEN Hans Helmig | 1961 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | CHRISTENSEN Stig | 1965 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | CHRISTTREU Holger | 1961 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | NEMBORG Carlo | 1958 | M | DEN | JAF Arhus (DEN) |