Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 lut 2024 - 25 lut 2024 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | ENGELHARDT Dimitri | 1964 | M | GER | VFW Oberalster (GER) | ||
2 | N | JACOBY Udo | 1964 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | ||
3 | N | BÖHMER Heinrich | 1955 | M | GER | TV Jahn Wolfsburg (GER) | ||
3 | N | MALACHOW Alexander | 1963 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | ||
25 lut 2023 - 26 lut 2023 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | PALM Harald | 1960 | M | GER | FC Fürth (GER) | ||
2 | N | MALACHOW Alexander | 1963 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | ||
3 | N | BEDEROW Michael | 1961 | M | GER | DFC Düsseldorf (GER) | ||
3 | N | EITZ Martin | 1962 | M | GER | TSV Speyer (GER) | ||
26 lut 2022 - 27 lut 2022 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | ZIEBELL Olaf | 1961 | M | GER | ETV Hamburg (GER) | ||
2 | N | BÖHMER Heinrich | 1955 | M | GER | TV Jahn Wolfsburg (GER) | ||
3 | N | BEDEROW Michael | 1961 | M | GER | DFC Düsseldorf (GER) | ||
3 | N | BRINKMANN Hans-Georg | 1956 | M | GER | Hanseatischer FC Lübeck (GER) | ||
4 maj 2019 - 5 maj 2019 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | SCHAUM Berthold | 1951 | M | GER | FK Hannover (GER) | ||
2 | N | FÖRSTER Titus | 1957 | M | GER | TG Dörnigheim (GER) | ||
3 | N | BÖHMER Heinrich | 1955 | M | GER | TV Jahn Wolfsburg (GER) | ||
3 | N | BRINKMANN Hans-Georg | 1956 | M | GER | Hanseatischer FC Lübeck (GER) | ||
4 maj 2018 - 5 maj 2018 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | FÖRSTER Titus | 1957 | M | GER | TG Dörnigheim (GER) | |||
2 | BRINKMANN Hans-Georg | 1956 | M | GER | Hanseatischer FC Lübeck (GER) | |||
3 | SCHAUM Berthold | 1951 | M | GER | FK Hannover (GER) | |||
3 | STEINFORT Frank | 1957 | M | GER | Eintracht Duisburg (GER) | |||
6 maj 2017 - 7 maj 2017 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | FÖRSTER Titus | 1957 | M | GER | TG Dörnigheim (GER) | |||
2 | KACHUR Bruno | 1949 | M | GER | TSF Ditzingen (GER) | |||
3 | CHUBAROV Vladimir | 1949 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
3 | SCHAUM Berthold | 1951 | M | GER | DFH Hannover (GER) | |||
30 kwi 2016 - 1 maj 2016 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | BÜRCKHOLDT Gert | 1950 | M | GER | TSG Wiesloch (GER) | |||
2 | SCHAUM Berthold | 1951 | M | GER | DFH Hannover (GER) | |||
3 | BÖHMER Heinrich | 1955 | M | GER | TV Jahn Wolfsburg (GER) | |||
3 | HENSEL Werner | 1952 | M | GER | MTV Braunschweig (GER) | |||
2 maj 2015 - 3 maj 2015 | Wappen von Hamburg | Hamburg | ||||||||
1 | N | CHUBAROV Vladimir | 1949 | M | GER | |||
2 | N | SCHAUM Berthold | 1951 | M | GER | FK Hannover (GER) | ||
3 | N | BÖHMER Heinrich | 1955 | M | GER | TV Jahn Wolfsburg (GER) | ||
3 | N | ZYLKA Henryk | 1955 | M | GER | TG Landshut (GER) | ||
10 maj 2014 - 11 maj 2014 | Hamburger Senioren Turnier | Hamburg | ||||||||
1 | N | SCHAUM Berthold | 1951 | M | GER | FK Hannover (GER) | ||
2 | N | SCHEFTEL Michael | 1950 | M | GER | Hanseatischer FC Lübeck (GER) | ||
3 | N | CHUBAROV Vladimir | 1949 | M | GER | |||
3 | N | GREINER Arno | 1954 | M | GER |