Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 kwi 2014 - 27 kwi 2014 | Cup der Nationen | Villach | ||||||||
1 | N | PANEBIANCO Michele | 1997 | M | ITA | FC Villach (AUT) | ||
2 | N | SZLAMA Vilmos | 1999 | M | HUN | DVSZ Szigetszentmiklos (HUN) | ||
3 | N | BUBKO Daniil | 1997 | M | SLO | SAB Kamnik (SLO) | ||
3 | N | PLESCHBERGER Markus | 1999 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
21 kwi 2012 - 23 kwi 2012 | Cup der Nationen | Villach | ||||||||
1 | N | HERBST Fabian | 1995 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
2 | N | WEBER Markus | 1996 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
3 | N | BEREUTER Roman | 1996 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | FORNASIR Alberto | 2000 | M | ITA | |||
30 kwi 2011 - 1 maj 2011 | Cup der Nationen | Villach | ||||||||
1 | N | WEBER Markus | 1996 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
2 | N | HERBST Fabian | 1995 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
3 | N | PANEBIANCO Michele | 1997 | M | ITA | FC Villach (AUT) | ||
3 | N | ZEMAN Stephan | 1996 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
23 kwi 2010 - 24 kwi 2010 | Cup der Nationen | Villach | ||||||||
1 | N | HERBST Fabian | 1995 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
2 | N | WALDHERR Michael | 1994 | M | AUT | FC Villach (AUT) | ||
3 | N | BEREUTER Roman | 1996 | M | AUT | FUM Mödling (AUT) | ||
3 | N | DOHI Zoltan | 1995 | M | HUN | GEAC Gödöllö (HUN) |