rank | status | pool | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. apr. 2024 - 7. apr. 2024 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
2 | N | ARDEBILI Emad Seyed | 2003 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | MRAVLJAK Jure | 1996 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
18. jun. 2023 - 18. jun. 2023 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | CRETNIK Leo | 2006 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | MRAVLJAK Luka | 1999 | M | SLO | |||
11. jun. 2022 - 12. jun. 2022 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | POPRASK Mark | 2006 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | GUCEK Anze | 1985 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | MRAVLJAK Jure | 1996 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
5. jun. 2021 - 6. jun. 2021 | Državno prvenstvo | Kamnik | ||||||||
1 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
2 | N | FIJAVZ BACOVNIK Lovro | 1995 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
3 | N | URBAS Jurij | 2004 | M | SLO | |||
11. mai 2019 - 12. mai 2019 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | FIJAVZ BACOVNIK Lovro | 1995 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | GUCEK Anze | 1985 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
19. mai 2018 - 20. mai 2018 | Državno prvenstvo | Velenje | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | FIJAVZ BACOVNIK Lovro | 1995 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | GUCEK Anze | 1985 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
6. mai 2017 - 7. mai 2017 | Državno prvenstvo | Maribor | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | GUCEK Anze | 1985 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | MRAVLJAK Luka | 1999 | M | SLO | |||
3 | N | SMERKOLJ Jan | 1980 | M | SLO | |||
7. mai 2016 - 8. mai 2016 | Državno prvenstvo | Maribor | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | DAVIDOVIC Domen | 1999 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
4 | N | FIJAVZ BACOVNIK Lovro | 1995 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
9. mai 2015 - 10. mai 2015 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | DAVIDOVIC Domen | 1999 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | SMERKOLJ Jan | 1980 | M | SLO | |||
3 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
29. mar. 2014 - 30. mar. 2014 | Državno prvenstvo | Velenje | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | ANTONCIC Luka | 1990 | M | SLO | |||
3 | N | GUCEK Anze | 1985 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
3 | N | PAVLOVIC Dan | 1996 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
11. mai 2013 - 12. mai 2013 | Državno prvenstvo | Ljubljana | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | DAVIDOVIC Domen | 1999 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | SMERKOLJ Jan | 1980 | M | SLO | |||
3 | N | STARC Luka | 1998 | M | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
26. mai 2012 - 27. mai 2012 | Državno prvenstvo | Maribor | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | SMERKOLJ Jan | 1980 | M | SLO | |||
3 | N | ANTONCIC Luka | 1990 | M | SLO | |||
3 | N | GUCEK Anze | 1985 | M | SLO | SK RUDOLF CVETKO (SLO) | ||
14. mai 2011 - 15. mai 2011 | Državno prvenstvo | Izola | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | VRHUNC Tomaz | 1985 | M | SLO | |||
3 | N | ANTONCIC Luka | 1990 | M | SLO | |||
3 | N | JARC Janze | 1990 | M | SLO | |||
29. mai 2010 - 30. mai 2010 | Državno prvenstvo | Velenje | ||||||||
1 | N | KUSAR Matej | 1979 | M | SLO | SS Tabor Ljubljana (SLO) | ||
2 | N | SMERKOLJ Jan | 1980 | M | SLO | |||
3 | N | IRSIC Vesna | 1993 | F | SLO | SS Duel Tabor (SLO) | ||
3 | N | SODNIK Iva | 1993 | F | SLO | SS Duel Tabor (SLO) |