rank | status | pool | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 mar 2010 - 28 mar 2010 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | VON DER OSTEN Frederik | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | CANING Klaus Albert | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | EGELUND Alexander S. | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | FABRICIUS-RAHBEK Ditlev | 1994 | M | DEN | Glostrup FK (DEN) | ||
29 mar 2008 - 30 mar 2008 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | VON DER OSTEN Frederik | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
2 | N | ROBL Troels Christian | 1993 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
3 | N | LINDE Johan | 1993 | M | SWE | GFK Göteborg (SWE) | ||
3 | N | WIEGELL Mathias | 1992 | M | DEN | Hellerup FK (DEN) | ||
24 mar 2007 - 25 mar 2007 | Trekanten International | København | ||||||||
1 | N | REINDAHL Kasper | 1990 | M | DEN | Trekanten København (DEN) | ||
2 | N | TÖRN-ALMÖ Maximilian | 1990 | M | SWE | |||
3 | N | ENGGAARD Erik-Melchior | 1992 | M | DEN | JAF Arhus (DEN) | ||
3 | N | MALMQUIST Björn | 1990 | M | SWE |