rank | status | pool | name | yob | gender | nation | club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 giu 2024 - 10 giu 2024 | Campionati Italiani | Cagliari | ||||||||
1 | N | PIATTI Enrico | 2002 | M | ITA | Centro Sportivo Aeronautica Militare (ITA) | ||
2 | N | GALASSI Matteo | 2005 | M | ITA | Centro Sportivo Carabinieri (ITA) | ||
3 | N | ARMALEO Filippo | 2002 | M | ITA | Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre (ITA) | ||
3 | N | TAGLIARIOL Matteo | 1983 | M | ITA | Centro Sportivo Aeronautica Militare (ITA) | ||
7 giu 2023 - 12 giu 2023 | Campionati Italiani | La Spezia | ||||||||
1 | N | CUOMO Valerio | 1998 | M | ITA | Fiamme Oro Roma (ITA) | ||
2 | N | GALASSI Matteo | 2005 | M | ITA | Centro Sportivo Carabinieri (ITA) | ||
3 | N | MENCARELLI Simone | 2003 | M | ITA | Fiamme Oro Roma (ITA) | ||
3 | N | SICA William David | 2003 | M | ITA | Ss Lazio Scherma Ariccia (ITA) | ||
31 mag 2022 - 5 giu 2022 | Campionati Italiani | Courmayeur | ||||||||
1 | N | VISMARA Federico | 1997 | M | ITA | LUG Lugano (SUI) | ||
2 | N | FICHERA Marco | 1993 | M | ITA | [i] CS Acireale (ITA) | ||
3 | N | GAROZZO Enrico | 1989 | M | ITA | L.X.THESSALONIKIS (GRE) | ||
3 | N | PIATTI Enrico | 2002 | M | ITA | |||
26 mag 2021 - 30 mag 2021 | Campionati Italiani | Cassino | ||||||||
1 | N | PIZZO Paolo | 1983 | M | ITA | |||
2 | N | GAROZZO Enrico | 1989 | M | ITA | L.X.THESSALONIKIS (GRE) | ||
3 | N | PIATTI Enrico | 2002 | M | ITA | |||
3 | N | VALLOSIO Andrea | 1992 | M | ITA | |||
7 giu 2019 - 9 giu 2019 | Campionati Italiani | Palermo | ||||||||
1 | N | RUSSO Andrea | 1994 | M | ITA | [i] CS Formia (ITA) | ||
2 | N | DE MOLA Daniel | 1999 | M | ITA | |||
3 | N | BUZZI Lorenzo | 1994 | M | ITA | |||
3 | N | SANTARELLI Andrea | 1993 | M | ITA | |||
7 giu 2018 - 10 giu 2018 | Campionati Italiani | Milano | ||||||||
1 | N | FICHERA Marco | 1993 | M | ITA | [i] CS Acireale (ITA) | ||
2 | N | CARRILLO AYALA Andres | 1980 | M | CUB | |||
3 | N | CUOMO Valerio | 1998 | M | ITA | [i] CS Partenopeo (ITA) | ||
3 | N | MARENCO Federico | 1998 | M | ITA | |||
7 giu 2017 - 10 giu 2017 | Campionati Italiani | Gorizia | ||||||||
1 | N | FICHERA Marco | 1993 | M | ITA | [i] CS Acireale (ITA) | ||
2 | N | PIZZO Paolo | 1983 | M | ITA | |||
3 | N | CITRO Fabrizio | 1992 | M | ITA | [i] CS Partenopeo (ITA) | ||
3 | N | GAROZZO Enrico | 1989 | M | ITA | L.X.THESSALONIKIS (GRE) | ||
9 giu 2016 - 12 giu 2016 | Campionati Italiani | Roma | ||||||||
1 | N | BRUTTINI Lorenzo | 1991 | M | ITA | |||
2 | N | VISMARA Federico | 1997 | M | ITA | LUG Lugano (SUI) | ||
3 | N | CIPRIANI Andrea | 1989 | M | ITA | |||
3 | N | TAGLIARIOL Matteo | 1983 | M | ITA | |||
12 giu 2015 - 15 giu 2015 | Campionati Italiani | Torino | ||||||||
1 | N | GAROZZO Enrico | 1989 | M | ITA | L.X.THESSALONIKIS (GRE) | ||
2 | N | SANTARELLI Andrea | 1993 | M | ITA | |||
3 | N | BUZZI Lorenzo | 1994 | M | ITA | |||
3 | N | FERRARIS Luca | 1989 | M | ITA | |||
29 mag 2014 - 1 giu 2014 | Campionati Italiani | Acireale | ||||||||
1 | N | PIZZO Paolo | 1983 | M | ITA | |||
2 | N | BERTINETTI Roberto | 1986 | M | ITA | |||
3 | N | BINO Gabriele | 1991 | M | ITA | |||
3 | N | GAROZZO Enrico | 1989 | M | ITA | L.X.THESSALONIKIS (GRE) | ||
30 mag 2013 - 2 giu 2013 | Campionati Italiani | Triest | ||||||||
1 | N | CAROZZO Stefano | 1979 | M | ITA | |||
2 | N | MARTINELLI Francesco | 1978 | M | ITA | |||
3 | N | BAROGLIO Andrea | 1987 | M | ITA | |||
3 | N | CIPRIANI Andrea | 1989 | M | ITA | |||
24 mag 2012 - 27 mag 2012 | Campionati Italiani | Bologna | ||||||||
1 | N | PIZZO Paolo | 1983 | M | ITA | |||
2 | N | MARTINELLI Francesco | 1978 | M | ITA | |||
3 | N | BAROGLIO Andrea | 1987 | M | ITA | |||
3 | N | MARZANI Raffaello | 1990 | M | ITA | |||
26 mag 2011 - 29 mag 2011 | Campionati Italiani | Livorno | ||||||||
1 | N | TAGLIARIOL Matteo | 1983 | M | ITA | |||
2 | N | CONFALONIERI Diego | 1979 | M | ITA | |||
3 | N | FALCINI Giacomo | 1981 | M | ITA | |||
3 | N | MANCINI Lorenzo | 1987 | M | ITA | |||
24 giu 2010 - 27 giu 2010 | Campionati Italiani | Siracusa | ||||||||
1 | N | CONFALONIERI Diego | 1979 | M | ITA | |||
2 | N | PIZZO Paolo | 1983 | M | ITA | |||
3 | N | MAZZONE Luigi | 1974 | M | ITA | [i] CATANIA SCHERMA (ITA) | ||
3 | N | ROTA Alfredo | 1975 | M | ITA | |||
4 giu 2009 - 7 giu 2009 | Campionati Italiani | Tivoli | ||||||||
1 | N | BOLLATI Federico | 1978 | M | ITA | |||
2 | N | MAGNI Gabriele | 1973 | M | ITA | [i] CS Fiamme Oro Roma (ITA) | ||
3 | N | BINO Michele | 1985 | M | ITA | |||
3 | N | PORRELLO Matteo | 1986 | M | ITA | |||
21 giu 2008 - 22 giu 2008 | Campionati Italiani | Spoleto | ||||||||
1 | N | CONFALONIERI Diego | 1979 | M | ITA | |||
2 | N | GAROZZO Enrico | 1989 | M | ITA | L.X.THESSALONIKIS (GRE) | ||
3 | N | CAROZZO Stefano | 1979 | M | ITA | |||
3 | N | MARTINELLI Francesco | 1978 | M | ITA | |||
12 lug 2007 - 15 lug 2007 | Campionati Italiani | Napoli | ||||||||
1 | N | CONFALONIERI Diego | 1979 | M | ITA | |||
2 | N | CAROZZO Stefano | 1979 | M | ITA | |||
3 | N | FALCINI Giacomo | 1981 | M | ITA | |||
3 | N | PIZZO Paolo | 1983 | M | ITA | |||
2 giu 2006 - 3 giu 2006 | Campionati Italiani | Torino | ||||||||
1 | BOSSALINI Alessandro | 1974 | M | ITA | ||||
2 | CONFALONIERI Diego | 1979 | M | ITA | ||||
3 | CAROZZO Stefano | 1979 | M | ITA | ||||
3 | TAGLIARIOL Matteo | 1983 | M | ITA |