Place | Statut | Poule | Nom | ddn | Sexe | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mars 2024 - 3 mars 2024 | Challenge Ryszard Marszalek | Bern | ||||||||
1 | N | CORNA Riccardo | 2014 | M | ITA | LUG Lugano (SUI) | ||
2 | N | BOURQUIN Amael | 2014 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
3 | N | ANTONINI Gabriele | 2014 | M | SUI | LUG Lugano (SUI) | ||
3 | N | NOËL Guillaume | 2014 | M | SUI | SEVM Vevey (SUI) | ||
4 mars 2023 - 5 mars 2023 | Challenge Ryszard Marszalek | Bern | ||||||||
1 | N | CORNA Riccardo | 2014 | M | ITA | LUG Lugano (SUI) | ||
2 | N | MASTROIANNI Raoul | 2013 | M | SUI | Bellinzona Scherma (SUI) | ||
3 | N | DARRASSE Dimitri | 2013 | M | FRA | ZFC Zürich (SUI) | ||
3 | N | KIESERLING Baldur | 2013 | M | SUI | BFC Basel (SUI) | ||
2 mars 2019 - 3 mars 2019 | L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | RANZONI Nathan | 2009 | M | SUI | [i] SAL Lugano (SUI) | ||
2 | N | STOLZ Arthur | 2009 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | ||
3 | N | MEINEL Robert | 2009 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
3 | N | MIJATOVIC Elio | 2009 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | ||
3 mars 2018 - 4 mars 2018 | L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | FAVRE Aurélien | 2008 | M | SUI | SEVM Vevey (SUI) | |||
2 | GONCALVES David | 2008 | M | POR | FGK Küssnacht (SUI) | |||
3 | MAJINOVIC Jonatan | 2008 | M | SUI | AFCB Bern (SUI) | |||
3 | STOLZ Arthur | 2009 | M | SUI | SEN Neuchâtel (SUI) | |||
4 mars 2017 - 5 mars 2017 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | WICHT Gianluca | 2007 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
2 | SQUIERI Juliano Nicola | 2007 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
3 | DEMIERRE Nicolas | 2007 | M | SUI | EEB Bulle (SUI) | |||
3 | STÄHELI Maurice | 2007 | M | SUI | CEFL Florimont (SUI) | |||
5 mars 2016 - 6 mars 2016 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | PFEIFER Paul | 2006 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
2 | FAVRE Arthur | 2006 | M | SUI | CES Sierre (SUI) | |||
3 | MEKIS Joakim | 2006 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | |||
3 | SQUIERI Juliano Nicola | 2007 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | |||
7 mars 2015 - 8 mars 2015 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | PFEIFER Paul | 2006 | M | SUI | CEB Biel/Bienne (SUI) | ||
2 | N | WIELAND Florian | 2005 | M | SUI | |||
3 | N | POIDEVIN Felix | 2006 | M | SUI | SES Sion (SUI) | ||
3 | N | VITTOZ Damien | 2005 | M | SUI | |||
22 mars 2014 - 23 mars 2014 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | FAVRE Aurèle | 2004 | M | SUI | FCB Bern (SUI) | ||
2 | N | SYBURRA Tobias | 2004 | M | SUI | |||
3 | N | AEBERSOLD Alban | 2004 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
3 | N | WEBER Ben | 2004 | M | SUI | |||
23 mars 2013 - 24 mars 2013 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | BROCHARD Théo | 2003 | M | SUI | SECH Chaux-de-Fonds (SUI) | ||
2 | N | FOUCHAULT Liam | 2003 | M | SUI | |||
3 | N | BUCHER Laurin | 2003 | M | SUI | |||
3 | N | HÜRLIMANN David | 2004 | M | SUI | SESAF Fribourg (SUI) | ||
24 mars 2012 - 25 mars 2012 | CNJ L´Ours de Berne | Bern | ||||||||
1 | N | HAURI Ian | 2002 | M | SUI | SEG Geneve (SUI) | ||
2 | N | FRIZZARIN Gabriele | 2002 | M | ITA | |||
3 | N | GIRARDIN Hugo | 2002 | M | SUI | |||
3 | N | WICHT Matteo | 2002 | M | SUI | FCB Bern (SUI) |