Place | Statut | Poule | Nom | ddn | Sexe | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 mai 2024 - 26 mai 2024 | Campionati Italiani | Genova | ||||||||
1 | N | PASIN Elia | 2007 | M | ITA | Scherma Treviso M Ettore Geslao (ITA) | ||
2 | N | MBAYE Djibril | 2007 | M | ITA | Scherma Mogliano (ITA) | ||
3 | N | DEL TORTO Jacopo | 2007 | M | ITA | Pisascherma (ITA) | ||
3 | N | IAQUINTA Emanuele | 2008 | M | ITA | Frascati Scherma (ITA) | ||
25 mai 2023 - 28 mai 2023 | Campionati Italiani | Padova | ||||||||
1 | N | DE CRISTOFARO Mattia | 2006 | M | ITA | Schermabrescia (ITA) | ||
2 | N | SCALORA Fernando | 2006 | M | ITA | Scherma Modica (ITA) | ||
3 | N | DI RUSSO Manfredi | 2008 | M | ITA | Frascati Scherma (ITA) | ||
3 | N | REA Leonardo Rocco | 2006 | M | ITA | SC Roma (ITA) | ||
26 mai 2022 - 29 mai 2022 | Campionati Italiani | Catania | ||||||||
1 | N | IACOMONI Matteo | 2005 | M | ITA | |||
2 | N | ZANARDO Andrea | 2005 | M | ITA | |||
3 | N | POGGIO Jacopo | 2007 | M | ITA | |||
3 | N | SPAMPINATO Francesco | 2005 | M | ITA | |||
11 mai 2021 - 20 mai 2021 | Campionati Italiani | Riccione | ||||||||
1 | N | IACOMONI Matteo | 2005 | M | ITA | |||
2 | N | CIANI Joel | 2004 | M | ITA | |||
3 | N | GRIDELLI Gianmarco | 2004 | M | ITA | |||
3 | N | RAIMONDI Mattia | 2004 | M | ITA | |||
24 mai 2019 - 26 mai 2019 | Campionati Italiani | Lecce | ||||||||
1 | N | PANAZZOLO Matteo | 2002 | M | ITA | [i] AS Padova (ITA) | ||
2 | N | MARTINI Tommaso | 2002 | M | ITA | |||
3 | N | BONATO Jacopo | 2002 | M | ITA | |||
3 | N | ZANATTA Enrico | 2002 | M | ITA | |||
25 mai 2018 - 27 mai 2018 | Campionati Italiani | Verona | ||||||||
1 | N | DI VEROLI Davide | 2001 | M | ITA | [i] G. VERNE SCHERMA (ITA) | ||
2 | N | QUAGLIOTTO Filippo | 2001 | M | ITA | |||
3 | N | DI TOMMASO Alessio | 2001 | M | ITA | |||
3 | N | LORENZON Tommaso | 2001 | M | ITA | |||
13 mai 2017 - 14 mai 2017 | Campionati Italiani | Cagliari | ||||||||
1 | N | MARINI Tommaso | 2000 | M | ITA | |||
2 | N | DI TOMMASO Alessio | 2001 | M | ITA | |||
3 | N | DI VEROLI Davide | 2001 | M | ITA | [i] G. VERNE SCHERMA (ITA) | ||
3 | N | IANDOLO Francesco Pio | 2000 | M | ITA | [i] CS Salerno ASD (ITA) | ||
13 mai 2016 - 15 mai 2016 | Campionati Italiani | Acireale | ||||||||
1 | N | VELLUTI Pietro | 1999 | M | ITA | |||
2 | N | DI TOMMASO Alessio | 2001 | M | ITA | |||
3 | N | CHIAPPELLI Tommaso | 1999 | M | ITA | |||
3 | N | STELLA Alessandro | 2000 | M | ITA | |||
15 mai 2015 - 17 mai 2015 | Campionati Italiani | Treviso | ||||||||
1 | N | SALVO Francesco | 1998 | M | ITA | |||
2 | N | DAL SANTO Alvise | 1998 | M | ITA | |||
3 | N | GASPERINI Filippo | 1998 | M | ITA | |||
3 | N | LONGEGA Giorgio | 1999 | M | ITA | |||
7 févr. 2014 - 9 févr. 2014 | Campionati Italiani | Udine | ||||||||
1 | N | FUNARO Andrea | 1998 | M | ITA | |||
2 | N | BICEGO Sebastiano | 1998 | M | ITA | |||
3 | N | CONTESTABILE Amedeo | 1997 | M | ITA | |||
3 | N | DI TOMMASO Riccardo | 1997 | M | ITA | |||
8 févr. 2013 - 10 févr. 2013 | Campionati Italiani | Udine | ||||||||
1 | N | INGARGIOLA Francesco | 1996 | M | ITA | |||
2 | N | CIUTI Tommaso | 1996 | M | ITA | |||
3 | N | BALEANI Riccardo | 1997 | M | ITA | |||
3 | N | DEI ROSSI Alberto | 1996 | M | ITA | [i] AS Padova (ITA) | ||
23 févr. 2012 - 26 févr. 2012 | Campionati Italiani | Jesolo | ||||||||
1 | N | ROSATELLI Damiano | 1995 | M | ITA | [i] CS ARICCIA (ITA) | ||
2 | N | INGARGIOLA Francesco | 1996 | M | ITA | |||
3 | N | BARALDI Federico | 1995 | M | ITA | [i] CS Pisa Di Ciolo (ITA) | ||
3 | N | CIUTI Tommaso | 1996 | M | ITA |