ranking | status | erä | name | yob | sukupuoli | Maa | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.3.2024 - 17.3.2024 | Campinato Regionale di Veneto | Belluno | ||||||||
1 | N | DORIO Alessandro | 2012 | M | ITA | Cus Padova (ITA) | ||
2 | N | DA ROS Davide | 2012 | M | ITA | Scherma Vittorio Veneto (ITA) | ||
3 | N | GADDO Davide | 2012 | M | ITA | Cs Trentina Enrico Tettamanti (ITA) | ||
3 | N | REDOLFI Pietro | 2012 | M | ITA | Cs Trentina Enrico Tettamanti (ITA) | ||
25.3.2023 - 26.3.2023 | Campinato Regionale di Veneto | Zevio | ||||||||
1 | N | PAVAN Riccardo | 2011 | M | ITA | Officina Della Scherma (ITA) | ||
2 | N | BRIZZOLARI Tommaso | 2011 | M | ITA | Padova Scherma (ITA) | ||
3 | N | DONI Claudio | 2011 | M | ITA | |||
3 | N | VIOL Elia | 2011 | M | ITA | Scherma Vittorio Veneto (ITA) | ||
23.4.2022 - 24.4.2022 | Campinato Regionale di Veneto | Trentino | ||||||||
1 | N | MENEGHELLO Pietro | 2010 | M | ITA | Cus Padova (ITA) | ||
2 | N | LORENZON Alessandro | 2010 | M | ITA | Scherma Vittorio Veneto (ITA) | ||
3 | N | PIN Ismaele | 2010 | M | ITA | Scherma Vittorio Veneto (ITA) | ||
3 | N | SCUDIER Ettore | 2010 | M | ITA | Cus Padova (ITA) | ||
5.6.2021 - 6.6.2021 | Campinato Regionale di Veneto | Longarone | ||||||||
1 | N | TALLARICO Tommaso | 2009 | M | ITA | Petrarca Scherma (ITA) | ||
2 | N | FABRELLO Luigi girolamo | 2009 | M | ITA | Officina Della Scherma (ITA) | ||
3 | N | COI Luca | 2009 | M | ITA | Officina Della Scherma (ITA) | ||
3 | N | NARIUZZI Giovanni | 2009 | M | ITA | Cus Padova (ITA) | ||
23.2.2020 - 23.2.2020 | Campinato Regionale di Veneto | Montebelluna | ||||||||
1 | N | ZINI Roberto | 2008 | M | ITA | Cs Trentina Enrico Tettamanti (ITA) | ||
2 | N | CARLOTTI Roberto | 2008 | M | ITA | |||
3 | N | BRESSAN Van An | 2008 | M | ITA | |||
3 | N | PAGIN Tommaso | 2008 | M | ITA | Petrarca Scherma (ITA) | ||
25.4.2019 - 25.4.2019 | Campinato Regionale di Veneto | Conegliano | ||||||||
1 | N | SIMIONATO Filippo | 2007 | M | ITA | Officina Della Scherma (ITA) | ||
2 | N | CASSINI Giorgio | 2007 | M | ITA | |||
3 | N | SUSAN Marco | 2007 | M | ITA | Petrarca Scherma (ITA) |