ranking | status | erä | name | yob | sukupuoli | Maa | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6.2019 - 2.6.2019 | Hamburger Meisterschaften | Hamburg | ||||||||
1 | N | NITSCHE Hendrik | 2004 | M | GER | FK Reemtsma (GER) | ||
2.6.2018 - 3.6.2018 | Hamburger Meisterschaften | Hamburg | ||||||||
1 | SCHILLINGS Anton | 2001 | M | GER | Hamburger FC (GER) | |||
24.6.2017 - 25.6.2017 | Hamburger Meisterschaften | Hamburg | ||||||||
1 | SCHILLINGS Anton | 2001 | M | GER | Hamburger FC (GER) | |||
2 | EINFELDT Lucas | 2000 | M | GER | Hamburger FC (GER) | |||
18.6.2016 - 19.6.2016 | Hamburger Meisterschaften | Hamburg | ||||||||
1 | MEYER Lennard | 2001 | M | GER | Walddörfer SV (GER) | |||
2 | SCHILLINGS Anton | 2001 | M | GER | Hamburger FC (GER) | |||
3 | HAMANN Fynn | 1999 | M | GER | Hamburger FC (GER) | |||
3 | RIEKEN Felix | 1999 | M | GER | TB Hamburg-Eilbeck (GER) | |||
13.6.2015 - 14.6.2015 | Hamburger A-Jugend Meisterschaften | Hamburg | ||||||||
1 | N | DAHLKAMP Paul | 1998 | M | GER | |||
2 | N | RAHIMIAN Benjamin | 2000 | M | GER | Walddörfer SV (GER) | ||
3 | N | SCHILLINGS Anton | 2001 | M | GER | Hamburger FC (GER) | ||
3 | N | WITTGEN Arne | 2000 | M | GER | |||
22.3.2014 - 22.3.2014 | Hamburger Jugend Meisterschaft | Hamburg | ||||||||
1 | N | MUNCK Holm | 1998 | M | GER | |||
2 | N | REEH Julian | 2000 | M | GER | |||
3 | N | ECKERT-GOSSLER Tom-Oskar | 1999 | M | GER | |||
3 | N | VOLLMER Fritz | 1998 | M | GER | FC Blankenese (GER) | ||
1.6.2013 - 2.6.2013 | Hamburger A-Jugend Meisterschaften | Hamburg | ||||||||
1 | N | DAHLKAMP Paul | 1998 | M | GER | |||
2 | N | SABLOWSKI Patrick | 1997 | M | GER | TSG Bergedorf (GER) | ||
3 | N | MUNCK Holm | 1998 | M | GER | |||
3 | N | SCHÜTT Johannes | 1998 | M | GER | FC Blankenese (GER) |