Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 21, 2023 - Oct 22, 2023 | Campionato di Piemonte | Cavour | ||||||||
1 | N | STROBBIA Edoardo | 2007 | M | ITA | CS Giuseppe Delfino Ivrea (ITA) | ||
2 | N | CASALEGNO Matteo | 2007 | M | ITA | CS Giuseppe Delfino Ivrea (ITA) | ||
3 | N | CACCIALUPI Martino | 2008 | M | ITA | Pro Novara Scherma (ITA) | ||
3 | N | GERA Riccardo | 2007 | M | ITA | CS Giuseppe Delfino Ivrea (ITA) | ||
Apr 22, 2023 - Apr 23, 2023 | Qualificazione Campionato Regionale Gold Piemonte | Cavour | ||||||||
1 | N | CHERUBINI Niccolo | 2007 | M | SUI | FCZN Zürich (SUI) | ||
2 | N | RASTELLI Luca | 2006 | M | ITA | Ass. Scherma Pro Vercelli (ITA) | ||
3 | N | CACCIALUPI Martino | 2008 | M | ITA | Ass. Scherma Pro Vercelli (ITA) | ||
3 | N | MONTANARELLA Diego | 2007 | M | ITA | Ginnastica Victoria (ITA) | ||
Apr 9, 2022 - Apr 10, 2022 | Coppa Italia Regionale Piemonte | Torino | ||||||||
1 | N | DE VITA Gianmaria | 2006 | M | ITA | Acc. Scherma Marchesa Torino (ITA) | ||
2 | N | COMERO Mirko | 2005 | M | ITA | Pietro Micca Biella (ITA) | ||
3 | N | CUSSOTTO Nicolo' | 2005 | M | ITA | Ass. Scherma Pro Vercelli (ITA) | ||
3 | N | GALLUZZO Riccardo | 2007 | M | ITA | CS Giuseppe Delfino Ivrea (ITA) | ||
Apr 24, 2021 - Apr 25, 2021 | Qualificazione regionale di Piemonte | Torino | ||||||||
1 | N | PERELLO Alberto | 2004 | M | ITA | Ginnastica Victoria (ITA) | ||
2 | N | VINCENZI Luca | 2004 | M | ITA | Ass. Scherma Pro Vercelli (ITA) | ||
3 | N | BONINO Marco | 2004 | M | ITA | CS Giuseppe Delfino Ivrea (ITA) | ||
3 | N | TAURO Davide | 2006 | M | ITA | Acc. Scherma Marchesa Torino (ITA) | ||
Nov 9, 2019 - Nov 10, 2019 | Campionato di Piemonte | Novara | ||||||||
1 | N | VINCENZI Luca | 2004 | M | ITA | Ass. Scherma Pro Vercelli (ITA) | ||
2 | N | METHLOUTHI Annibale | 2002 | M | ITA | Ass. Scherma Pro Vercelli (ITA) | ||
3 | N | CARUGO River | 2000 | M | ITA | CS Giuseppe Delfino Ivrea (ITA) | ||
3 | N | MICHELETTI CREMASCO Filippo | 2002 | M | ITA | CS Giuseppe Delfino Ivrea (ITA) |