Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2, 2023 - Dec 3, 2023 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | RAB Attila | 1961 | M | HUN | |||
2 | N | CSIKOS Attila | 1962 | M | HUN | EVVK (HUN) | ||
3 | N | SZORADY Istvan Odon | 1959 | M | HUN | |||
3 | N | THURANSZKY Istvan | 1963 | M | HUN | |||
Dec 3, 2022 - Dec 4, 2022 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | RAB Attila | 1961 | M | HUN | |||
2 | N | SZORADY Istvan Odon | 1959 | M | HUN | |||
3 | N | CSIKOS Attila | 1962 | M | HUN | EVVK (HUN) | ||
3 | N | HALMOS Andras | 1957 | M | HUN | |||
Dec 11, 2021 - Dec 12, 2021 | Magyar bajnokság | Budapest | ||||||||
1 | N | IMREH Laszlo | 1953 | M | HUN | |||
2 | N | VERES Istvan | 1959 | M | HUN | |||
3 | N | HAJTMAN Olaf | 1959 | M | HUN | |||
3 | N | VOLCSEY Gyorgy | 1961 | M | HUN | |||
May 11, 2019 - May 12, 2019 | Magyar bajnokság | Törökbálint | ||||||||
1 | N | HALMOS Andras | 1957 | M | HUN | |||
2 | N | IMREH Laszlo | 1953 | M | HUN | |||
3 | N | SZORADY Istvan Odon | 1959 | M | HUN | |||
3 | N | VERES Istvan | 1959 | M | HUN | |||
Apr 22, 2018 - Apr 22, 2018 | Magyar bajnokság | Törökbálint | ||||||||
1 | N | IMREH Laszlo | 1953 | M | HUN | |||
2 | N | HORVATH Gabor | 1955 | M | HUN | |||
3 | N | HALMOS Andras | 1957 | M | HUN | |||
3 | N | VARNAY Erno | 1951 | M | HUN | |||
May 7, 2017 - May 7, 2017 | Magyar bajnokság | Törökbálint | ||||||||
1 | N | HORVATH Gabor | 1955 | M | HUN | |||
2 | N | MARCZALI Laszlo | 1948 | M | HUN | |||
3 | N | HALMOS Andras | 1957 | M | HUN | |||
3 | N | IMREH Laszlo | 1953 | M | HUN | |||
May 28, 2016 - May 28, 2016 | Magyar bajnokság | Budaörs | ||||||||
1 | N | IMREH Laszlo | 1953 | M | HUN | |||
2 | N | PAP Jeno | 1951 | M | HUN | |||
3 | N | HORVATH Gabor | 1955 | M | HUN | |||
3 | N | VARNAY Erno | 1951 | M | HUN |