Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 10, 2018 - Jun 10, 2018 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | BURGHARDT Ulrich | 1957 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
2 | CAMUS Jürgen | 1953 | M | GER | Herner TC (GER) | |||
Jul 2, 2017 - Jul 2, 2017 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | BURGHARDT Ulrich | 1957 | M | GER | OFC Castrop-Rauxel (GER) | |||
Jun 22, 2014 - Jun 22, 2014 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | MERTENS Christoph | 1953 | M | GER | Pulheimer SC (GER) | |||
May 18, 2008 - May 19, 2008 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | RAMSON Wolfgang | 1944 | M | GER | PSV Rostock (GER) | |||
May 26, 2001 - May 27, 2001 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | MASSON Hans-Dieter | 1936 | M | GER | ||||
May 27, 2000 - May 28, 2000 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | NETTINGSMEYER Wolf | 1937 | M | GER | TG Herford (GER) | |||
2 | KOCH Walter | 1937 | M | GER | SV Raspo DJK Osnabrück (GER) | |||
May 1, 1998 - May 1, 1998 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | KOCH Walter | 1937 | M | GER | SV Raspo DJK Osnabrück (GER) | |||
2 | STEIN Edgar | 1900 | M | GER | SV Raspo DJK Osnabrück (GER) | |||
Jun 7, 1997 - Jun 8, 1997 | Castroper Husar | Castrop-Rauxel | ||||||||
1 | NETTINGSMEYER Wolf | 1937 | M | GER | TG Herford (GER) | |||
2 | HIRT Franz | 1937 | M | GER | FC Kassel (GER) | |||
3 | KOCH Walter | 1937 | M | GER | SV Raspo DJK Osnabrück (GER) |