Plads | Status | Pulje | Navn | Årgang | Køn | Land | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 3, 2018 - Mar 4, 2018 | Bayerische Senioren Meisterschaft | München | ||||||||
1 | PREIS Paul | 1955 | M | GER | CTG Koblenz (GER) | |||
2 | BROCK Peter | 1958 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
3 | SCHNEIDER Wilfried | 1951 | M | GER | TUS Neunkirchen (GER) | |||
Mar 18, 2017 - Mar 19, 2017 | Bayerische Senioren Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
2 | PREIS Paul | 1955 | M | GER | CTG Koblenz (GER) | |||
3 | BÖHMER Heinrich | 1955 | M | GER | TV Jahn Wolfsburg (GER) | |||
3 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
Apr 23, 2016 - Apr 24, 2016 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | PREIS Paul | 1955 | M | GER | CTG Koblenz (GER) | |||
2 | MAUCERI Gianni | 1956 | M | ITA | KTF Luitpold München (GER) | |||
3 | BÖHMER Heinrich | 1955 | M | GER | TV Jahn Wolfsburg (GER) | |||
3 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
Jun 20, 2015 - Jun 21, 2015 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | ||||
2 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
3 | SCHNEIDER Wilfried | 1951 | M | GER | TUS Neunkirchen (GER) | |||
3 | STEIDL Rainer | 1955 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
Apr 5, 2014 - Apr 6, 2014 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
2 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
3 | FRANK Wolfgang | 1946 | M | SUI | FG Rotation Berlin (GER) | |||
3 | SCHNEIDER Wilfried | 1951 | M | GER | TUS Neunkirchen (GER) | |||
Apr 13, 2013 - Apr 14, 2013 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
2 | PAROLI Giulio | 1952 | M | ITA | ||||
3 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
3 | FILIPPI Fabrizio | 1946 | M | ITA | ||||
Mar 24, 2012 - Mar 25, 2012 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
2 | HERBST Volkhard | 1947 | M | GER | Eintracht Hildesheim (GER) | |||
3 | FILIPPI Fabrizio | 1946 | M | ITA | ||||
3 | PRECHTL Hanns | 1943 | M | GER | Nürnberger FC (GER) | |||
Apr 9, 2011 - Apr 10, 2011 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | CHUBAROV Vladimir | 1949 | M | GER | Darmstädter FC (GER) | |||
2 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
3 | GIEGER Wolfgang | 1944 | M | GER | FS Pforzheim (GER) | |||
3 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
Apr 10, 2010 - Apr 11, 2010 | Bayerische Meisterschaft | München | ||||||||
1 | ANASTASOV Aleksandar | 1945 | M | MKD | MK Vardar Skopje (MKD) | |||
2 | GIEGER Wolfgang | 1944 | M | GER | FS Pforzheim (GER) | |||
3 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
3 | HELFRICHT Helmut | 1948 | M | GER | FC Leipzig (GER) | |||
Nov 1, 2006 - Nov 1, 2006 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | ESSER Karl-Heinz | 1938 | M | GER | MTV München (GER) | |||
2 | KLEIN Gerhard | 1945 | M | GER | MTV München (GER) | |||
3 | KOCH Wolfgang | 1945 | M | GER | ||||
Apr 8, 2006 - Apr 9, 2006 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | KLEIN Gerhard | 1945 | M | GER | MTV München (GER) | |||
2 | NETTINGSMEYER Wolf | 1937 | M | GER | TG Herford (GER) | |||
3 | GIEGER Wolfgang | 1944 | M | GER | FS Pforzheim (GER) | |||
4 | SCHUBERT Johannes | 1945 | M | GER | TV Memmingen (GER) | |||
Apr 2, 2005 - Apr 3, 2005 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
2 | RAVELING Bette | 1936 | M | GER | TV Emden (GER) | |||
Apr 3, 2004 - Apr 4, 2004 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | NETTINGSMEYER Wolf | 1937 | M | GER | TG Herford (GER) | |||
2 | ESSER Karl-Heinz | 1938 | M | GER | MTV München (GER) | |||
3 | GIEGER Wolfgang | 1944 | M | GER | FS Pforzheim (GER) | |||
4 | HEMPELMANN Lothar | 1940 | M | GER | ||||
Apr 5, 2003 - Apr 6, 2003 | Bayerische Meisterschaft | Bayern | ||||||||
1 | NETTINGSMEYER Wolf | 1937 | M | GER | TG Herford (GER) | |||
2 | BERNDT Herbert | 1940 | M | GER | ||||
3 | ESSER Karl-Heinz | 1938 | M | GER | MTV München (GER) | |||
4 | KRAMMER Josef | 1932 | M | AUT | FK Spittal (AUT) |