6. 6. 2024 - 9. 6. 2024 |
Majstrovstvá Slovenska | Samorin
|
1 |
N |
|
KS SAMORIN 2 |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
FRIC Tomas |
2006 |
M |
|
SVK |
|
1 |
N |
|
PIRK Akos |
2004 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
ROZMUS Jakub |
2008 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
KS SAMORIN |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
FAZEKAS Arpad |
2004 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
FUSCO Cristiano |
2008 |
M |
|
SVK |
Fides Livorno (ITA) |
2 |
N |
|
LANCARIC Branislav |
2006 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
KS SAMORIN 3 |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
AMBRUS Bence |
2008 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
PÉNZES Miklós |
2007 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
TRESTYANSZKY Denis |
2008 |
M |
|
SVK |
|
4 |
N |
|
STU BRATISLAVA |
|
|
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
4 |
N |
|
HOPPE Dražen |
2008 |
M |
|
SVK |
|
4 |
N |
|
KOLLÁR Renatus |
2008 |
M |
|
SVK |
|
4 |
N |
|
KYSELICA Maximilian |
2008 |
M |
|
SVK |
|
4 |
N |
|
SEMÍK Lukáš |
2007 |
M |
|
SVK |
|
10. 6. 2023 - 11. 6. 2023 |
Majstrovstvá Slovenska | Samorin
|
1 |
N |
|
KS SAMORIN |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
MIXED SVK |
|
|
|
SVK |
|
1 |
N |
|
FAZEKAS Arpad |
2004 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
LANCARIC Branislav |
2006 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
PIRK Akos |
2004 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
KS SAMORIN 2 |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
AMBRUS Bence |
2008 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
ROZMUS Jakub |
2008 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
TRESTYANSZKY Denis |
2008 |
M |
|
SVK |
|
3 |
N |
|
PÉNZES Miklós |
2007 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
SEMÍK Lukáš |
2007 |
M |
|
SVK |
|
3 |
N |
|
VNUČKO David |
2008 |
M |
|
SVK |
|
7. 5. 2022 - 7. 5. 2022 |
Majstrovstvá Slovenska | Bratislava
|
1 |
N |
|
KS SAMORIN |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
FAZEKAS Arpad |
2004 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
GYÖRGY Bendeguz |
2004 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
KUCHTA Leopold Marc |
2003 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
PIRK Akos |
2004 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
KS SAMORIN 2 |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
BIELCIK Dominik |
2003 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
LANCARIC Branislav |
2006 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
TRESTYANSZKY Denis |
2008 |
M |
|
SVK |
|
3 |
N |
|
MIXED SVK |
|
|
|
SVK |
|
3 |
N |
|
AMBRUS Bence |
2008 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
PÉNZES Miklós |
2007 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
ROZMUS Jakub |
2008 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
18. 9. 2021 - 19. 9. 2021 |
Majstrovstvá Slovenska | Samorin
|
1 |
N |
|
KS SAMORIN |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
GYÖRGY Bendeguz |
2004 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
PIRK Akos |
2004 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
SARMANY Zoltan |
2002 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
KS SAMORIN 2 |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
BIELCIK Dominik |
2003 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
KUCHTA Leopold Marc |
2003 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
LANCARIC Branislav |
2006 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
MIXED SVK |
|
|
|
SVK |
|
3 |
N |
|
BREZOVSKÝ Adam |
2005 |
M |
|
SVK |
|
3 |
N |
|
KRALIK Roman |
2001 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
3 |
N |
|
PÉNZES Miklós |
2007 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
6. 6. 2019 - 9. 6. 2019 |
Majstrovstvá Slovenska | Samorin
|
1 |
N |
|
KS SAMORIN |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
FARKAS Gyula |
1999 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
GYÖRGY Bendeguz |
2004 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
SARMANY Zoltan |
2002 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
KS SAMORIN 2 |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
EGYENES PORSOK Henrik |
1999 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
FAZEKAS Arpad |
2004 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
PIRK Akos |
2004 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
MIXED SVK |
|
|
|
SVK |
|
3 |
N |
|
BIELCIK Dominik |
2003 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
KUCHTA Leopold Marc |
2003 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
PURGINA Viktor |
2000 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
8. 6. 2018 - 10. 6. 2018 |
Majstrovstvá Slovenska | Bratislava
|
1 |
N |
|
KS SAMORIN |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
GYÖRGY Bendeguz |
2004 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
KUCHTA Leopold Marc |
2003 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
SARMANY Zoltan |
2002 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
STU BRATISLAVA |
|
|
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
GVOTH Martin |
1998 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
KRALIK Roman |
2001 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
ZEMAN Adam |
2000 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
3 |
N |
|
KS SAMORIN 2 |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
BIELCIK Dominik |
2003 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
FAZEKAS Arpad |
2004 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
PIRK Akos |
2004 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2. 6. 2017 - 4. 6. 2017 |
Majstrovstvá Slovenska | Bratislava
|
1 |
N |
|
KS SAMORIN |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
BARATH Laszlo |
1999 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
EGYENES PORSOK Henrik |
1999 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
FARKAS Gyula |
1999 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
STU BRATISLAVA |
|
|
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
GVOTH Martin |
1998 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
KRALIK Roman |
2001 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
ZEMAN Adam |
2000 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
28. 5. 2016 - 28. 5. 2016 |
Majstrovstvá Slovenska | Bratislava
|
1 |
N |
|
STU BRATISLAVA |
|
|
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
GVOTH Martin |
1998 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
KRALIK Roman |
2001 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
ZEMAN Adam |
2000 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
KS SAMORIN |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
EGYENES PORSOK Henrik |
1999 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
NAGY Patrik |
2002 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
SARMANY Zoltan |
2002 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
30. 5. 2015 - 31. 5. 2015 |
Majstrovstvá Slovenska | Samorin
|
1 |
N |
|
EGYENES PORSOK Henrik |
1999 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
FARKAS Gyula |
1999 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
POKORNY David |
1995 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
VEGH David |
1995 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
GALAN Jan |
1995 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
GVOTH Martin |
1998 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
SIMEUNOVIC Rastislav |
1995 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
17. 5. 2014 - 17. 5. 2014 |
Majstrovstvá Slovenska | Samorin
|
1 |
N |
|
KS SAMORIN |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
EGYENES PORSOK Henrik |
1999 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
POKORNY David |
1995 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
VEGH David |
1995 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
STU BRATISLAVA |
|
|
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
BLANAR Samuel |
1994 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
GALAN Jan |
1995 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
SIMEUNOVIC Rastislav |
1995 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
ZEMAN Adam |
2000 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
3 |
N |
|
KS SAMORIN 2 |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
BARATH Laszlo |
1999 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
FARKAS Gyula |
1999 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
KIRNER Kristian |
1998 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
25. 5. 2013 - 25. 5. 2013 |
Majstrovstvá Slovenska | Samorin
|
1 |
N |
|
KS SAMORIN |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
EGYENES PORSOK Henrik |
1999 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
POKORNY David |
1995 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
SOOKY Dominik |
1998 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
1 |
N |
|
VEGH David |
1995 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
STU BRATISLAVA |
|
|
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
BLANAR Samuel |
1994 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
GALAN Jan |
1995 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
SIMEUNOVIC Rastislav |
1995 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
3 |
N |
|
KS SAMORIN 2 |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
BARATH Laszlo |
1999 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
FARKAS Gyula |
1999 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
MAJOR Tomas |
1999 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
UNGER Ondrej |
1998 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
20. 5. 2012 - 20. 5. 2012 |
Majstrovstvá Slovenska | Samorin
|
1 |
N |
|
STU BRATISLAVA |
|
|
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
BLANAR Samuel |
1994 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
GALAN Jan |
1995 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
SIMEUNOVIC Rastislav |
1995 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
KS SAMORIN |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
POKORNY David |
1995 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
SIMKOVIC Vendelin |
1995 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
VASKO Mario |
1994 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
VEGH David |
1995 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
KS SAMORIN 2 |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
EGYENES PORSOK Henrik |
1999 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
KIRNER Kristian |
1998 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
SOOKY Dominik |
1998 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
UNGER Ondrej |
1998 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
15. 5. 2010 - 16. 5. 2010 |
Majstrovstvá Slovenska | Samorin
|
1 |
N |
|
STU BRATISLAVA |
|
|
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
GALAN Jan |
1995 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
JONIAK Jakub |
1990 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
KRALIK Andrej |
1991 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
VILEM Michal |
1991 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
KS SAMORIN |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
LOVASZ Akos |
1992 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
SIMKOVIC Vendelin |
1995 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
SZIKELA Nikolas |
1993 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
VEGH David |
1995 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
21. 3. 2009 - 21. 3. 2009 |
Majstrovstvá Slovenska | Samorin
|
1 |
N |
|
STU BRATISLAVA |
|
|
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
CELLER Pavol |
1989 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
KRALIK Andrej |
1991 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
VILEM Michal |
1991 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
KS SAMORIN |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
LINKA Istvan |
1992 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
LOVASZ Balint |
1992 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
SZIKELA Nikolas |
1993 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
VEGH David |
1995 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
KS SAMORIN 2 |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
LOVASZ Akos |
1992 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
POKORNY David |
1995 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
SIMKOVIC Vendelin |
1995 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
VASKO Mario |
1994 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
4 |
N |
|
STU BRATISLAVA 2 |
|
|
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
4 |
N |
|
BLANAR Samuel |
1994 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
4 |
N |
|
OTRUBA Jan |
1992 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
4 |
N |
|
SIMEUNOVIC Rastislav |
1995 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
26. 4. 2008 - 26. 4. 2008 |
Majstrovstvá Slovenska | Samorin
|
1 |
N |
|
STU BRATISLAVA |
|
|
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
KS SAMORIN |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
KS SAMORIN 2 |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
29. 4. 2007 - 29. 4. 2007 |
Majstrovstvá Slovenska | Samorin
|
1 |
N |
|
STU BRATISLAVA |
|
|
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
CELLER Pavol |
1989 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
JONIAK Jakub |
1990 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
KRALIK Andrej |
1991 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
1 |
N |
|
VILEM Michal |
1991 |
M |
|
SVK |
Slavia STU Bratislava (SVK) |
2 |
N |
|
KS SAMORIN |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
DOMSITZ Tibor |
1988 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
FORGACH Gergely |
1990 |
M |
|
SVK |
|
2 |
N |
|
HORVATH Michal |
1988 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
2 |
N |
|
KOLLER Tomas |
1991 |
M |
|
SVK |
|
3 |
N |
|
KS SAMORIN 2 |
|
|
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
HIDEGHETY Attila |
1989 |
M |
|
SVK |
|
3 |
N |
|
LINKA Istvan |
1992 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |
3 |
N |
|
MERY Csaba |
1993 |
M |
|
SVK |
|
3 |
N |
|
SZIKELA Nikolas |
1993 |
M |
|
SVK |
KS Samorin (SVK) |