Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 1. 2024 - 14. 1. 2024 | Kleiner Weißer Bär | Berlin | ||||||||
1 | N | SCHNEIDER Ole | 2011 | M | GER | FC Rothenbaum (GER) | ||
2 | N | ORGEL Gabriel | 2011 | M | GER | TSV Berlin-Wittenau (GER) | ||
3 | N | GU John | 2011 | M | GER | SC Berlin (GER) | ||
3 | N | SCHROEDER Henry | 2012 | M | GER | FC Rothenbaum (GER) | ||
12. 2. 2023 - 12. 2. 2023 | Kleiner Weißer Bär | Berlin | ||||||||
1 | N | TRIEBSWETTER Levi | 2010 | M | GER | SC Berlin (GER) | ||
2 | N | ORGEL Gabriel | 2011 | M | GER | TSV Berlin-Wittenau (GER) | ||
3 | N | GU John | 2011 | M | GER | SC Berlin (GER) | ||
3 | N | NEMEC Lucas | 2010 | M | GER | SC Berlin (GER) | ||
23. 2. 2020 - 23. 2. 2020 | Kleiner Weißer Bär | Berlin | ||||||||
1 | N | KOLB Conrad | 2008 | M | GER | SC Berlin (GER) | ||
2 | N | LUND Claus | 2007 | M | GER | FSC Cottbus (GER) | ||
3 | N | KARDYS Alex | 2008 | M | POL | UKS MDK-5 Bydgoszcz (POL) | ||
3 | N | PHIELIPEIT Mateo | 2007 | M | GER | SC Berlin (GER) | ||
16. 9. 2018 - 16. 9. 2018 | Kleiner Weißer Bär | Berlin | ||||||||
1 | N | WAGNER Louis | 2006 | M | GER | FC Berlin Südwest (GER) | ||
2 | N | SALUS Hugo | 2006 | M | GER | Berliner FC (GER) | ||
3 | N | DOBRAWA Julin | 2006 | M | GER | TSV Berlin-Wittenau (GER) | ||
3 | N | LUFT Samuel | 2006 | M | GER | Berliner FC (GER) | ||
1. 10. 2017 - 1. 10. 2017 | Kleiner Weißer Bär | Berlin | ||||||||
1 | MÄVERS Belá Benedikt | 2005 | M | GER | FC Berlin Südwest (GER) | |||
2 | KRAUTER Theodor | 2005 | M | GER | Blau-Weiß Kleinmachnow (GER) | |||
3 | AGIYAN Matvey | 2005 | M | RUS | FC Grunewald (GER) | |||
3 | PFEIFFER Jonathan | 2005 | M | GER | Berliner FC (GER) | |||
18. 9. 2016 - 18. 9. 2016 | Kleiner Weißer Bär | Berlin | ||||||||
1 | GAASEIDNES Kjell | 2004 | M | GER | SC Berlin (GER) | |||
2 | DRESE Linus | 2004 | M | GER | OSC Potsdam (GER) | |||
3 | LEWICKI Tymon | 2004 | M | POL | D'Artagnan Ursynow (POL) | |||
3 | STOLTE Quinn | 2004 | M | GER | FC Berlin Südwest (GER) | |||
26. 9. 2015 - 27. 9. 2015 | Kleiner Weißer Bär | Berlin | ||||||||
1 | GRUN Nils | 2003 | M | GER | SC Berlin (GER) | |||
2 | HELM Leander | 2003 | M | GER | SC Berlin (GER) | |||
3 | KASTLER Gaetan | 2003 | M | GER | FC Grunewald (GER) | |||
3 | NERLING Hannes | 2003 | M | GER | SC Berlin (GER) | |||
4. 9. 2010 - 5. 9. 2010 | Kleiner Weißer Bär | Berlin | ||||||||
2 | SCHRÖTER Paul-Martin | 1998 | M | GER | SC Berlin (GER) |