Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. 11. 2021 - 14. 11. 2021 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | N | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | ||
2 | N | HÄMMERLE Walter | 1971 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | ||
3 | N | GRABHER Gernot | 1966 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | ||
3 | N | ZIELINSKI-LICK Jürgen | 1962 | M | AUT | Kapfenberger SV (AUT) | ||
11. 5. 2019 - 12. 5. 2019 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | N | HAYEK Günther | 1969 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | ||
2 | N | TESAR Rüdiger | 1966 | M | AUT | HSV Wr.Neustadt (AUT) | ||
3 | N | KATZELBERGER Florian | 1963 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
3 | N | KIRNBAUER Bernhard | 1966 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | ||
28. 4. 2018 - 29. 4. 2018 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | KIRNBAUER Bernhard | 1966 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
2 | GRABHER Gernot | 1966 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
3 | HÄMMERLE Werner | 1966 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
3 | KATZELBERGER Florian | 1963 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
6. 5. 2017 - 7. 5. 2017 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | HIRNER Wolfgang | 1967 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
2 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | KATZLBERGER Dominik | 1900 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
3 | NAGEL Dominik | 1964 | M | GER | FC Gröbenzell (GER) | |||
30. 4. 2016 - 1. 5. 2016 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | KELLER Stefan | 1960 | M | SUI | ZFC Zürich (SUI) | |||
2 | KIRNBAUER Bernhard | 1966 | M | AUT | ASC Wien (AUT) | |||
3 | GRABHER Gernot | 1966 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
3 | ZIELINSKI-LICK Jürgen | 1962 | M | AUT | Kapfenberger SV (AUT) | |||
2. 5. 2015 - 3. 5. 2015 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | ZIELINSKI-LICK Jürgen | 1962 | M | AUT | Kapfenberger SV (AUT) | |||
2 | ROBIC Roland | 1962 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
3 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | WENUSCH Michael | 1962 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
3. 5. 2014 - 4. 5. 2014 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Graz | ||||||||
1 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | ZIELINSKI-LICK Jürgen | 1962 | M | AUT | Kapfenberger SV (AUT) | |||
3 | BLIEMEGGER Klaus | 1956 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
3 | ROBIC Roland | 1962 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
4. 5. 2013 - 5. 5. 2013 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Salzburg | ||||||||
1 | N | KATZELBERGER Florian | 1963 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
2 | N | FALLWICKL Armin | 1956 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | ||
3 | N | WENUSCH Michael | 1962 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | ||
4 | N | TRIEB Franz | 1959 | M | AUT | Kapfenberger SV (AUT) | ||
16. 9. 2012 - 16. 9. 2012 | Österreichische Veteranen Meisterschaft | Wien | ||||||||
1 | WENUSCH Michael | 1962 | M | AUT | WAT Wieden (AUT) | |||
2 | TRIEB Franz | 1959 | M | AUT | Kapfenberger SV (AUT) | |||
3 | KRAPF Wolfgang | 1957 | M | AUT | UWK Graz (AUT) | |||
3 | LINDNER Robert | 1961 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | |||
5. 11. 2011 - 6. 11. 2011 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | FALLWICKL Armin | 1956 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
2 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
3 | LINDNER Robert | 1961 | M | AUT | KAC Klagenfurt (AUT) | |||
4 | AIGNER Walter | 1960 | M | AUT | FUW Wien (AUT) | |||
6. 11. 2010 - 7. 11. 2010 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Wien | ||||||||
1 | HRUBESCH Friedrich | 1960 | M | AUT | FU Krems (AUT) | |||
2 | STEFAN Gerold | 1959 | M | AUT | OÖ Landesfechtklub (AUT) | |||
3 | KOGLER Manfred | 1960 | M | AUT | OÖ Landesfechtklub (AUT) | |||
4 | AIGNER Walter | 1960 | M | AUT | FUW Wien (AUT) | |||
21. 3. 2009 - 22. 3. 2009 | Österreichische Meisterschaft Senioren | Villach | ||||||||
1 | BARTLING Renaldo | 1959 | M | GER | SV Medizin Bautzen (GER) | |||
2 | TRIEB Franz | 1959 | M | AUT | Kapfenberger SV (AUT) | |||
3 | FALLWICKL Armin | 1956 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
3 | WEINBERGER Wilhelm | 1950 | M | AUT | FUW Wien (AUT) | |||
27. 3. 2004 - 28. 3. 2004 | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | WEINBERGER Wilhelm | 1950 | M | AUT | FUW Wien (AUT) | |||
2 | PANHOFER Franz | 1949 | M | GER | SB DJK Rosenheim (GER) | |||
3 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
3 | HINTERSEER Roman | 1953 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) | |||
12. 7. 2003 - 13. 7. 2003 | Int. Österreichische Meisterschaft | Vöcklabruck | ||||||||
1 | FISCHER Volker | 1950 | M | GER | ||||
2 | WAGNER Rudolf | 1946 | M | AUT | StLFC Graz (AUT) | |||
3 | WEINBERGER Wilhelm | 1950 | M | AUT | FUW Wien (AUT) | |||
4 | EGGER Gerhard | 1949 | M | AUT | FK Spittal (AUT) | |||
4 | HINTERSEER Roman | 1953 | M | AUT | ASVÖ FC Salzburg (AUT) |